nacimiento: 24 junio 1840, Тифлис,
Из дворян войска Донского. Родился, когда его отец служил в Тифлисе. Своё имя единственный мальчик в многочисленной семье получил в честь популярного в Грузии царя Давида. estudios: 1847, Санкт-Петербург,
Начальное образование Давид Иванович получил дома. Был близок ко двору, где пользовалась успехом его двоюродная сестра София Трубецкая, считавшаяся внебрачной дочерью Николая I.ocupación laboral: 4 mayo 1859, Санкт-Петербург,
На службу вступил в лейб-гвардии Казачий полк. servicio militar: 24 abril 1861, Санкт-Петербург,
Корнет.servicio militar: 30 agosto 1863,
Поручик. Принимал участие в подавлении Январского восстания. Участник Польской кампании 1863—1864 годов. Награждён орденом Святой Анны 4 степени за храбрость.ocupación laboral: 21 agosto 1864 hasta 29 marzo 1873, Санкт-Петербург,
Адъютант по особым поручениям при великом князе Николае Николаевиче Старшем, главнокомандующем войсками гвардии и Петербургским военным округом.servicio militar: 27 marzo 1866, Санкт-Петербург,
Штабс-ротмистр. Награждён орденом Святой Анны 3 степени.servicio militar: 17 abril 1867, Санкт-Петербург,
Ротмистр. matrimonio:
♀ Варвара Петровна Шувалова (Орлова) ocupación laboral: 1869, Санкт-Петербург,
Орден Святого Станислава 2 степени.servicio militar: 28 marzo 1871,
Полковник.ocupación laboral: 1872,
Орден Святой Анны 2 степени.entierro: 20 septiembre 1872, Вевей, Швейцария,
Овдовел. Жена умерла скоропостижно в Веве при родах третьего ребёнка. Похоронена на местном кладбище, где в память о ней Давид Иванович Орлов построил церковь. (ЦГИА СПб. ф.19 оп. 123. д. 28. с. 68. Метрические книги Крестовоздвиженской церкви при российской миссии в Женеве.)
ocupación laboral: 29 marzo 1873 hasta 11 septiembre 1875, Новочеркасск,
Командир 25-го (впоследствии 14-го) Донского казачьего полка.ocupación laboral: 4 noviembre 1876 hasta 30 agosto 1877, Новочеркасск,
Командир 30-го Донского казачьего полка. ocupación laboral: 3 agosto 1877, Санкт-Петербург,
Назначен флигель-адъютантом к императору Александру II. Награждён орденом Святого Владимира 3 степени с мечами и золотой шашкой. ocupación laboral: 30 agosto 1877 hasta 26 abril 1878, Новочеркасск,
Командир 1 бригады 2 казачьей дивизии. Принимал участие в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов.servicio militar: 26 febrero 1878, Санкт-Петербург,
Произведён в генерал-майоры с назначением в Свиту Его Императорского Величества. ocupación laboral: 1881, Санкт-Петербург,
Орден Святого Станислава 1 степени.ocupación laboral: 30 agosto 1882, Санкт-Петербург,
Отдано старшинство в чине.ocupación laboral: 1883, Санкт-Петербург,
Орден Святой Анны 1 степени. ocupación laboral: 1885, Санкт-Петербург,
Орден Святого Владимира 2 степени. ocupación laboral: 1889, Санкт-Петербург,
Бриллиантовый перстень с вензелем Высочайшего имени. ocupación laboral: 18 enero 1889, Новочеркасск,
На первом заседании «Донского общества сельского хозяйства» под председательством Давида Ивановича Орлова избран почётным членом общества вместе с войсковым наказным атаманом войска Донского князем Н. И. Святополк-Мирским.ocupación laboral: 9 marzo 1889 hasta 29 febrero 1892, Новочеркасск,
Состоял областным войска Донского предводителем дворянства. matrimonio:
♀ Зинаида Николаевна Гринёва (Неклюдова, Орлова) , Новочеркасск
servicio militar: 30 agosto 1892, Новочеркасск,
Генерал-лейтенант.ocupación laboral: 8 diciembre 1895 hasta 11 septiembre 1896, Варшава,
Состоял в распоряжении командующего Варшавским военным округом графа П. А. Шувалова. ocupación laboral: 21 septiembre 1896 hasta 10 noviembre 1898, Новочеркасск,
Командир 12-й кавалерийской дивизии. ocupación laboral: 1897, Новочеркасск,
Орден Белого Орла.ocupación laboral: 10 noviembre 1898 hasta 5 agosto 1900, Новочеркасск,
Командир 1 Донской казачьей дивизии. ocupación laboral: > 1900, Новочеркасск,
Состоял по Донскому казачьему войску.residencia: 1914, Киев,
С началом войны просился в действующую армию, но в силу возраста 74-летний генерал-лейтенант не был призван. Занимаясь сельским хозяйством и коневодством в своих имениях Орлово-Алексеевке и Орлово-Ивановке Донской области, он поставлял на фронт лошадей и продовольствие. defunción: 11 agosto 1916, Киев,
Похоронен в родовом имении Матусово под Киевом.