Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Мария Александровна Стенбок-Фермор (Волконская, Капнист) n. 1839 d. 1905
De Rodovid ES
Linaje (al nacer) | Стенбок-Фермор |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Мария Александровна Стенбок-Фермор |
Otros apellidos | Волконская, Капнист |
Padres
♂ Олександр Іванович Стенбок-Фермор [Стенбок-Фермори] n. 14 septiembre 1809 d. 19 mayo 1852 ♀ Надія Олексіївна Яковлєва [Яковлєви] n. 5 enero 1815 d. 3 octubre 1897 |
Acontecimientos
1839 nacimiento:
matrimonio: ♂ Виктор Васильевич Волконский [Волконские] n. 1823 d. 1884
1859 nace:: ♂ Михаил Викторович Волконский [Волконские] n. 1859 d. 1908
10 septiembre 1860 nace:: (или 16 сентября 1860), ♀ Надежда Викторовна Волконская (Толстая) [Волконские] n. 10 septiembre 1860 d. 30 noviembre 1940
1861 nace:: ♂ Виктор Викторович Волконский [Волконские] n. 1861 d. 1911
1866 nace:: ♂ Владимир Викторович Волконский [Волконские] n. 1866 d. 1914
> 1884 matrimonio: второй брак, без детей, ♂ Пётр Алексеевич Капнист [Капнисты] n. 26 agosto 1839 d. 19 noviembre 1904
1905 defunción:
Desde los abuelos hasta los nietos
matrimonio: 9 agosto 1804, Hapsal, Estonia
matrimonio: ♂ Magnus Johann ou Johann Magnus von Stenbock-Fermor
defunción: 5 septiembre 1850
título: comte
matrimonio: ♀ Александра Петровна Фон Эссен
defunción: 23 noviembre 1866, Saint-Pétersbourg, gouvernement de Saint-Pétersbourg de l'Empire russe
título: граф
servicio militar: гвардии полковник
propietario: в местечке Троицкое(Сафоново),Херсонской губернии
otros: церковный староста Троицкой церкви в местечке Троицкое(Сафоново) в 1870-1890 гг.
matrimonio: ♀ Варвара Евтихиевна Сафонова (Стенбок-Фермор) , Санкт-Петербург
defunción: 12 abril 1881, Каменка
título: граф
matrimonio: ♀ Елизавета Кристина Августа фон Веймарн , Санкт-Петербург
defunción: 15 agosto 1884, in Nitau
matrimonio: ♂ Володимир Анатолійович Барятинський
defunción: 20 diciembre 1920, Багріївка, Ялта, Таврійська губернія, РСФРР, страчена чекістами
nacimiento: 8 septiembre 1837
matrimonio: ♂ w Петро Дмитрович Гагарін , Російська імперія
título: 1856 hasta 1891, княгиня
defunción: 1 diciembre 1891
título: граф
estudios: Императорский Александровский лицей
matrimonio: ♀ Маргарита Сергеевна Долгорукова (Стенбок-Фермор)
servicio militar: 22 febrero 1856, корнет лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка
servicio militar: 12 abril 1859, поручик
servicio militar: 3 marzo 1860, штабс-ротмистр
servicio militar: 17 abril 1862, ротмистр
servicio militar: 1865, флигель-адъютант
servicio militar: 4 abril 1865, полковник
servicio militar: 30 agosto 1875, генерал-майор Свиты Его Величества
servicio militar: 30 agosto 1885, генерал-лейтенант с увольнением в запас
ocupación laboral: 5 abril 1887, шталмейстер Двора Его Императорского Величества
defunción: 4 octubre 1916, Петроград
matrimonio: ♀ Мария Александровна Стенбок-Фермор (Волконская, Капнист)
defunción: 1884
título: 1870, граф
matrimonio: ♀ Мария Александровна Стенбок-Фермор (Волконская, Капнист) , второй брак, без детей
graduación: 1899, Действительный тайный советник
defunción: 19 noviembre 1904
título: Граф
matrimonio: ♀ Надежда Викторовна Волконская (Толстая)
defunción: 1900
bautismo cristiano: 28 octubre 1872, Рязань, Рязанская губерния, В приходе Староямской Николаевской церкви
estudios: 1889 hasta 8 septiembre 1892, Санкт-Петербург, Россия, Морской кадетский корпус, гардемарин.
ocupación laboral: 8 septiembre 1892, Санкт-Петербург, Россия, Зачислен в 5-й флотский экипаж, мичман.
servicio militar: 13 abril 1897, Санкт-Петербург, Россия, лейтенант
ocupación laboral: 1904, Санкт-Петербург, Россия, Состоял в Гвардейском экипаже.
matrimonio: ♀ Софья Александровна Демидова (Башкирова)
ocupación laboral: 2 abril 1906, Санкт-Петербург, Россия, Старший офицер Императорской яхты "АЛЕКСАНДРИЯ", содержание капитан-лейтенанта по цензу 01.01.1906г., И.д. ст. офицера яхты "СТРЕЛА" 10.04.1906
servicio militar: 5 febrero 1907, Санкт-Петербург, Россия, Капитан 2 ранга "с увольнением от службы"
ocupación laboral: 1911, Москва, Россия, Надворный советник, чиновник по особым поручениям Московского генерал-губернатора.
ocupación laboral: 12 enero 1912, Москва, Приказом по гражданскому ведомству Министерства Внутренних Дел производится за выслугу лет со старшинством: из Надворных в Коллежские Советники: Чиновник особых поручений VI класса сверх штата, при Московском Генерал-Губернаторе Башкиров - с 12 Января 1912 года.
matrimonio: ♀ Мария Сергеевна Толстая (Башкирова) , Санкт-Петербург, Венчание в церкви морского кадетского корпуса фрейлиной двора ЕИВ графиней Марией Сергеевной Толстой.
ocupación laboral: 1914, Москва, Россия, Коллежский советник, чиновник по особым поручениям Московского генерал-губернатора
ocupación laboral: 1916, Париж, Франция, Во Франции занимался организацией лазаретов для русского экспедиционного корпуса от частного благотворительного общества.
emigración: > junio 1917, Париж, Франция, Активно сотрудничал в военных организациях. Председатель Объединения офицеров гвардейского экипажа, бывший председатель и почетный член Морского собрания.
hecho 1: 1941, Париж, Франция, 1941-43г. - 3й председатель Совета Старшин Морского Собрания в Париже.
defunción: 20 abril 1950, Париж, Франция