Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Ольга Александровна Жеребцова (Орлова) n. 1807 d. 1880
De Rodovid ES
Persona:220885
Linaje (al nacer) | Жеребцовы |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Ольга Александровна Жеребцова |
Otros apellidos | Орлова |
Padres
♀ Александра Петровна Лопухина (Жеребцова, Ржевуская) [Лопухины] n. 30 mayo 1788 d. 15 febrero 1852 ♂ Александр Александрович Жеребцов [Жеребцовы] n. 1781 d. 1832 |
Acontecimientos
1807 nacimiento:
1826 matrimonio: ♂ Алексей Фёдорович Орлов [Орловы] n. 19 octubre 1787 d. 21 mayo 1862
27 abril 1827 nace:: ♂ Николай Алексеевич Орлов [Орловы] n. 27 abril 1827 d. 17 marzo 1885
24 noviembre 1828 nace:: ♀ Анна Алексеевна Орлова [Орловы] n. 24 noviembre 1828 d. 8 enero 1829
1880 defunción:
Desde los abuelos hasta los nietos
Abuelos
♂ Валерьян Александрович Зубов
nacimiento: 1771
defunción: 1804
matrimonio: ♀ Marianna Kasperovna Lubomirski (Pototsky, Zoubov, Ouvarov) , 2
defunción: 1804
matrimonio: ♀ Marianna Kasperovna Lubomirski (Pototsky, Zoubov, Ouvarov) , 2
♂ Платон Олександрович Зубов
nacimiento: 15 noviembre 1767, Російська імперія, 26.11.1767 - нов.стиль
servicio militar: 1775, Російська імперія, [[сержант]] лейб-гвардии Семёновского полка
servicio militar: 1779, Російська імперія, [[вахмистр]] лейб-гвардии Конного полка
servicio militar: 1 enero 1784, Російська імперія, [[корнет]]
servicio militar: 1 enero 1785, Російська імперія, [[подпоручик]]
nacimiento: 1787, Російська імперія, [[поручик]]
servicio militar: 1 enero 1789, Російська імперія, [[секунд-ротмистр]]
servicio militar: 4 julio 1789, Російська імперія, [[полковник]]
servicio militar: 4 julio 1789, Російська імперія, [[флигель-адъютант]] императрицы Екатерины ІІ
servicio militar: 3 octubre 1789, Російська імперія, [[корнет]] Кавалергардского корпуса с производством в [[генерал-майор]]ы
servicio militar: 12 marzo 1792, Російська імперія, [[генерал-поручик]] и [[генерал-адъютант]] Е.И.В.
título: 27 enero 1793, Російська імперія, (07.02.1793 - нов.стиль) граф Священной Римской империи
ocupación laboral: 25 julio 1793 hasta 1796, Російська імперія, генерал-губернатор Новороссии (генерал-губернатор Екатеринославский и Таврический (с 1793) и Вознесенский (с 1795))
servicio militar: 19 octubre 1793 hasta 1796, Російська імперія, [[генерал-фельдцейхмейстер]]
servicio militar: 19 octubre 1793, Російська імперія, генерал-директор над фортификациями
título: 22 mayo 1796, Російська імперія, (02.06.1796 - нов.стиль) светлейший князь Священной Римской империи
servicio militar: 23 noviembre 1800, Російська імперія, [[генерал от инфантерии]]
matrimonio: ♀ Фёкла (Текля) Игнатьевна Валентинович (Зубова, Шувалова) , 1-й муж
defunción: 7 abril 1822, замок Рундаль (Руэнталь), Курляндская губерния, Российская империя, 19.04.1822 - нов.стиль
entierro: семейный склеп Зубовых, крипта церкви святого мученика Валериана, Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь, Стрельна, Санкт-Петербург
servicio militar: 1775, Російська імперія, [[сержант]] лейб-гвардии Семёновского полка
servicio militar: 1779, Російська імперія, [[вахмистр]] лейб-гвардии Конного полка
servicio militar: 1 enero 1784, Російська імперія, [[корнет]]
servicio militar: 1 enero 1785, Російська імперія, [[подпоручик]]
nacimiento: 1787, Російська імперія, [[поручик]]
servicio militar: 1 enero 1789, Російська імперія, [[секунд-ротмистр]]
servicio militar: 4 julio 1789, Російська імперія, [[полковник]]
servicio militar: 4 julio 1789, Російська імперія, [[флигель-адъютант]] императрицы Екатерины ІІ
servicio militar: 3 octubre 1789, Російська імперія, [[корнет]] Кавалергардского корпуса с производством в [[генерал-майор]]ы
servicio militar: 12 marzo 1792, Російська імперія, [[генерал-поручик]] и [[генерал-адъютант]] Е.И.В.
título: 27 enero 1793, Російська імперія, (07.02.1793 - нов.стиль) граф Священной Римской империи
ocupación laboral: 25 julio 1793 hasta 1796, Російська імперія, генерал-губернатор Новороссии (генерал-губернатор Екатеринославский и Таврический (с 1793) и Вознесенский (с 1795))
servicio militar: 19 octubre 1793 hasta 1796, Російська імперія, [[генерал-фельдцейхмейстер]]
servicio militar: 19 octubre 1793, Російська імперія, генерал-директор над фортификациями
título: 22 mayo 1796, Російська імперія, (02.06.1796 - нов.стиль) светлейший князь Священной Римской империи
servicio militar: 23 noviembre 1800, Російська імперія, [[генерал от инфантерии]]
matrimonio: ♀ Фёкла (Текля) Игнатьевна Валентинович (Зубова, Шувалова) , 1-й муж
defunción: 7 abril 1822, замок Рундаль (Руэнталь), Курляндская губерния, Российская империя, 19.04.1822 - нов.стиль
entierro: семейный склеп Зубовых, крипта церкви святого мученика Валериана, Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь, Стрельна, Санкт-Петербург
♂ Дмитрий Александрович Зубов
nacimiento: 1764, Санкт-Петербург, Российская империя
matrimonio: ♀ Прасковья Александровна Вяземская (Зубова) , Санкт-Петербург, Российская империя
servicio militar: 1791, Санкт-Петербург, Российская империя, генерал-майор, гражданский чин: камергер
título: enero 1793, Санкт-Петербург, Российская империя, граф Священной Римской империи (возведён имп.Францем ІІ вместе с отцом и братьями)
residencia: 1822, Санкт-Петербург, Российская империя, Занимался винокурением. Наследовал состояние брата Платона
defunción: 1836, Санкт-Петербург, Российская империя
matrimonio: ♀ Прасковья Александровна Вяземская (Зубова) , Санкт-Петербург, Российская империя
servicio militar: 1791, Санкт-Петербург, Российская империя, генерал-майор, гражданский чин: камергер
título: enero 1793, Санкт-Петербург, Российская империя, граф Священной Римской империи (возведён имп.Францем ІІ вместе с отцом и братьями)
residencia: 1822, Санкт-Петербург, Российская империя, Занимался винокурением. Наследовал состояние брата Платона
defunción: 1836, Санкт-Петербург, Российская империя
♀ Екатерина Алексеевна Жеребцова (Демидова)
nacimiento: 1748
matrimonio: ♂ Пётр Григорьевич Демидов
defunción: 7 agosto 1810
entierro: Александро-Невская лавра
matrimonio: ♂ Пётр Григорьевич Демидов
defunción: 7 agosto 1810
entierro: Александро-Невская лавра
Abuelos
Padres
♀ Anna Petrovna Lopoukhine (Gagarine)
nacimiento: 8 noviembre 1777, Empire russe
título: Son Altesse Sérénissime
título: princesse par mariage
título: 1800, dame d'honneur
matrimonio: ♂ Павел Гаврилович Гагарин
defunción: 25 abril 1805
entierro: Saint-Pétersbourg, monastère de la Sainte-Trinité-Alexandre-Nevski
título: Son Altesse Sérénissime
título: princesse par mariage
título: 1800, dame d'honneur
matrimonio: ♂ Павел Гаврилович Гагарин
defunción: 25 abril 1805
entierro: Saint-Pétersbourg, monastère de la Sainte-Trinité-Alexandre-Nevski
♂ Павло Петрович Лопухін
nacimiento: 1790, Москва, Російська імперія
título: Російська імперія, Son Altesse Sérénissime
título: 1798, Російська імперія, ordre de Saint-Jean de Jérusalem
título: 1817, Російська імперія, ordre de Sainte-Anne du 2e degré
título: 1817, Російська імперія, Épée d'or de la bravoure
título: 1831, Російська імперія, ordre de Saint-Georges du 3e degré
título: 1831, Російська імперія, ordre de Saint Vladimir du 2e degré
matrimonio: ♀ Jeanette (Anna) Ivanovna von Wenckstern (Alopaeus, Lopoukhine) , Florence, royaume de Sardaigne
defunción: 23 febrero 1873, Корсунь, Київська губернія, Російська імперія
título: Російська імперія, Son Altesse Sérénissime
título: 1798, Російська імперія, ordre de Saint-Jean de Jérusalem
título: 1817, Російська імперія, ordre de Sainte-Anne du 2e degré
título: 1817, Російська імперія, Épée d'or de la bravoure
título: 1831, Російська імперія, ordre de Saint-Georges du 3e degré
título: 1831, Російська імперія, ordre de Saint Vladimir du 2e degré
matrimonio: ♀ Jeanette (Anna) Ivanovna von Wenckstern (Alopaeus, Lopoukhine) , Florence, royaume de Sardaigne
defunción: 23 febrero 1873, Корсунь, Київська губернія, Російська імперія
♀ Ekaterina Petrovna Lopoukhine (Demidoff)
nacimiento: 11 abril 1783, Empire russe
título: Son Altesse Sérénissime
matrimonio: ♂ Grigori Alexandrovitch Demidoff
defunción: 21 julio 1830, Taïtsy, domaine de Taïtsy du gouvernement de Saint-Pétersbourg de l'Empire russe
entierro: Saint-Pétersbourg, cimetière Lazarevsky du monastère de la Sainte-Trinité-Alexandre-Nevski
título: Son Altesse Sérénissime
matrimonio: ♂ Grigori Alexandrovitch Demidoff
defunción: 21 julio 1830, Taïtsy, domaine de Taïtsy du gouvernement de Saint-Pétersbourg de l'Empire russe
entierro: Saint-Pétersbourg, cimetière Lazarevsky du monastère de la Sainte-Trinité-Alexandre-Nevski
♀ Прасковья Петровна Лопухина (Кутайсова)
nacimiento: 1784
título: по рождению, светлейшая княжна
título: по браку, графиня
matrimonio: ♂ Павел Иванович Кутайсов
defunción: 1870
título: по рождению, светлейшая княжна
título: по браку, графиня
matrimonio: ♂ Павел Иванович Кутайсов
defunción: 1870
♀ Софья Петровна Лопухина (Лобанова-Ростовская)
nacimiento: 1798
título: светлейшая княжна
matrimonio: ♂ Алексей Яковлевич Лобанов-Ростовский
defunción: 1825
título: светлейшая княжна
matrimonio: ♂ Алексей Яковлевич Лобанов-Ростовский
defunción: 1825
♂ Адам Адамович Жевуський
nacimiento: 5 enero 1801, Погребище, Російська імперія
título: Російська імперія, граф
matrimonio: ♀ Александра Петровна Лопухина (Жеребцова, Ржевуская)
matrimonio: ♀ Анна Дмитриевна Дашкова (Ржевуская)
matrimonio: ♀ Ядвіга Ячевська (Жевуська)
defunción: 17 abril 1888, Верхівня, Київська губернія, Російська імперія
título: Російська імперія, граф
matrimonio: ♀ Александра Петровна Лопухина (Жеребцова, Ржевуская)
matrimonio: ♀ Анна Дмитриевна Дашкова (Ржевуская)
matrimonio: ♀ Ядвіга Ячевська (Жевуська)
defunción: 17 abril 1888, Верхівня, Київська губернія, Російська імперія
♂ Егор Августович Норд
nacimiento: 1806, Лондон
matrimonio: ♀ Наталья Николаевна Щербатова (Норд)
servicio militar: > 1847, штабс-ротмистр
matrimonio: ♀ Наталья Николаевна Щербатова (Норд)
servicio militar: > 1847, штабс-ротмистр
Padres
== 3 ==
♂ Алексей Фёдорович Орлов
nacimiento: 19 octubre 1787, Москва
servicio militar: 6 octubre 1817, генерал-майор
servicio militar: 4 junio 1820, генерал-адъютант
título: 15 diciembre 1825, граф
matrimonio: ♀ Ольга Александровна Жеребцова (Орлова)
servicio militar: 25 junio 1829, генерал-лейтенант
servicio militar: 11 junio 1833, генерал от кавалерии
ocupación laboral: 1845 hasta 1856, главный начальник ІІІ Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии и шеф жандармов
título: 1856, князь
ocupación laboral: 1856 hasta 1860, председатель Гос.Совета и председатель совета министров
defunción: 21 mayo 1862, Санкт-Петербург
servicio militar: 6 octubre 1817, генерал-майор
servicio militar: 4 junio 1820, генерал-адъютант
título: 15 diciembre 1825, граф
matrimonio: ♀ Ольга Александровна Жеребцова (Орлова)
servicio militar: 25 junio 1829, генерал-лейтенант
servicio militar: 11 junio 1833, генерал от кавалерии
ocupación laboral: 1845 hasta 1856, главный начальник ІІІ Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии и шеф жандармов
título: 1856, князь
ocupación laboral: 1856 hasta 1860, председатель Гос.Совета и председатель совета министров
defunción: 21 mayo 1862, Санкт-Петербург
== 3 ==
Hijos
Hijos
Nietos
♀ Елизавета Александровна Лидерс-Веймарн (Людерс-Веймарн) (Кавелина, Орлова)
nacimiento: 1883
título: графиня
matrimonio: ♂ Владимир Николаевич Орлов
matrimonio: ♂ Н. И. Кавелин
defunción: 1969
título: графиня
matrimonio: ♂ Владимир Николаевич Орлов
matrimonio: ♂ Н. И. Кавелин
defunción: 1969
Nietos