Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Олена Дмитрівна Башмакова (Канкріна) n. 1829 d. 1899
De Rodovid ES
Persona:387650
Linaje (al nacer) | Башмакови |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Олена Дмитрівна Башмакова |
Otros apellidos | Канкріна |
Padres
♂ Дмитрий Евлампиевич Башмаков [Башмаковы] n. 1792 d. 1835 ♀ Варвара Аркадіївна Суворова (Башмакова, Горчакова) [Суворови] n. 1803 d. 1885 |
Acontecimientos
1829 nacimiento: Російська імперія
nace:: ♀ Мария Александровна Канкрина [Канкрины] d. 1887
1851 nace:: ♂ Георгий Александрович Канкрин [Канкрины] n. 1851 d. 1897
1854 nace:: Российская империя, ♀ Александра Александровна Канкрина (Пашкова) [Канкрины] n. 1854 d. 1899
1862? nace:: Москва, Российская империя, Титул: графиня, ♀ Елена Александровна Канкрина (Гагарина) [Канкрины] n. 1862? d. 1903
1899 defunción: Російська імперія
Desde los abuelos hasta los nietos
Abuelos
♂ Кирилл Александрович Нарышкин
nacimiento: 17 agosto 1786, или 28
título: Орден Святого Александра Невского
título: Oрден Святого Владимира
matrimonio: ♀ Мария Яковлевна Лобанова-Ростовская (Нарышкина)
título: 1815, Oрден Святого Иоанна Иерусалимского
título: 1821, Oрден Святой Анны 1-й степени
defunción: 25 octubre 1838, Крым
entierro: Александро-Невская Лавра
título: Орден Святого Александра Невского
título: Oрден Святого Владимира
matrimonio: ♀ Мария Яковлевна Лобанова-Ростовская (Нарышкина)
título: 1815, Oрден Святого Иоанна Иерусалимского
título: 1821, Oрден Святой Анны 1-й степени
defunción: 25 octubre 1838, Крым
entierro: Александро-Невская Лавра
♂ Lev Alexandrovitch Narychkine
nacimiento: 5 febrero 1785, Saint-Pétersbourg, gouvernement de Saint-Pétersbourg de l'Empire russe
título: 1799, ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Russie impériale)
título: 1814, ordre de Sainte-Anne du 1er degré
matrimonio: ♀ Olga Stanislavovna Potocki (Narychkine) , Odessa
defunción: 17 noviembre 1846, Naples, royaume des Deux-Siciles
título: 1799, ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Russie impériale)
título: 1814, ordre de Sainte-Anne du 1er degré
matrimonio: ♀ Olga Stanislavovna Potocki (Narychkine) , Odessa
defunción: 17 noviembre 1846, Naples, royaume des Deux-Siciles
♂ Василий Сергеевич Голицын
nacimiento: 5 diciembre 1792
título: Князь
ocupación laboral: Действительный статский советник
ocupación laboral: камергер
matrimonio: ♀ Елена Александровна Нарышкина (Суворова-Рымникская, Голицына)
defunción: 16 abril 1856, Одесса
título: Князь
ocupación laboral: Действительный статский советник
ocupación laboral: камергер
matrimonio: ♀ Елена Александровна Нарышкина (Суворова-Рымникская, Голицына)
defunción: 16 abril 1856, Одесса
Abuelos
Padres
♂ Александр Аркадьевич Суворов
nacimiento: 13 junio 1804
título: Светлейший Князь Италийский
título: Граф Рымникский
matrimonio: ♀ Любовь Васильевна Ярцова (Суворова)
servicio militar: 30 agosto 1839 hasta, Генерал-майор свиты
servicio militar: 25 junio 1846 hasta, Генерал-адъютант
ocupación laboral: 1847 hasta 1848, губернатор Костромской губернии
defunción: 31 enero 1882
entierro: Троице-Сергиевая пустынь
título: Светлейший Князь Италийский
título: Граф Рымникский
matrimonio: ♀ Любовь Васильевна Ярцова (Суворова)
servicio militar: 30 agosto 1839 hasta, Генерал-майор свиты
servicio militar: 25 junio 1846 hasta, Генерал-адъютант
ocupación laboral: 1847 hasta 1848, губернатор Костромской губернии
defunción: 31 enero 1882
entierro: Троице-Сергиевая пустынь
Padres
== 3 ==
♂ Александр Дмитриевич Башмаков
condición social: потомственный дворянин
ocupación laboral: < 1859, камер-юнкера Двора
ocupación laboral: 27 marzo 1859 hasta 24 agosto 1861, Херсонский губернатор
ocupación laboral: 1860, камергер Двора
otros: > 1861, Действительный статский советник
ocupación laboral: < 1859, камер-юнкера Двора
ocupación laboral: 27 marzo 1859 hasta 24 agosto 1861, Херсонский губернатор
ocupación laboral: 1860, камергер Двора
otros: > 1861, Действительный статский советник
== 3 ==
Hijos
♂ Олександр Львович Гагарін
nacimiento: 26 febrero 1844, Москва, Російська імперія, (было ок. 1842?) Титул: князь. Потомственный дворянин Семёновского уезда Нижегородской губернии, владел 572 десятинами земли, имел право участвовать в делах и выборах Дворянского Собрания
matrimonio: ♀ Елена Александровна Канкрина (Гагарина) , Moskau, Russisches Kaiserreich
otros: 1887, Москва, Російська імперія, Родилась дочь: Марианна Александровна Гагарина (1887-1888), титул: княжна
residencia: 1894, Каменный Враг, Сердобский уезд, Gouvernement Saratow, Russisches Kaiserreich, Был в числе прочих жертвователей (крестьян и землевладельцев), построивших деревянную церковь Во имя Царицы Александры в селе Каменный Враг, Сердобского уезда
defunción: 30 octubre 1911, Російська імперія
matrimonio: ♀ Елена Александровна Канкрина (Гагарина) , Moskau, Russisches Kaiserreich
otros: 1887, Москва, Російська імперія, Родилась дочь: Марианна Александровна Гагарина (1887-1888), титул: княжна
residencia: 1894, Каменный Враг, Сердобский уезд, Gouvernement Saratow, Russisches Kaiserreich, Был в числе прочих жертвователей (крестьян и землевладельцев), построивших деревянную церковь Во имя Царицы Александры в селе Каменный Враг, Сердобского уезда
defunción: 30 octubre 1911, Російська імперія
♂ Alexeï Alexeïevitch Pachkov
nacimiento: 1849, Empire russe
matrimonio: ♀ Александра Александровна Канкрина (Пашкова)
defunción: 1903, Empire russe
entierro: Talyzino de l'ouïezd de Kourmychsky du gouvernement de Simbirsk de l'Empire russe
matrimonio: ♀ Александра Александровна Канкрина (Пашкова)
defunción: 1903, Empire russe
entierro: Talyzino de l'ouïezd de Kourmychsky du gouvernement de Simbirsk de l'Empire russe
♂ Иван Викторович Канкрин
nacimiento: 1860, с. Веселянка, Екатеринославская губерния
título: граф
ocupación laboral: Мариупольский уездный предводитель дворянства (Екатеринославская губ.)
estudios: 1875 hasta 1877, Киев, юридический факультет Киевского университета Святого Владимира
servicio militar: 19 diciembre 1877, [[вольноопределяющийся]] 8-го уланского Вознесенского полка
servicio militar: mayo 1880, [[корнет]] лейб-гвардии Конного полка
matrimonio: ♀ Мария Александровна Канкрина , 1-я жена
ocupación laboral: 1886 hasta 1905, Александровский уездный предводитель дворянства (Екатеринославская губ.)
matrimonio: ♀ Вера Петровна Струкова , 2-я жена
ocupación laboral: 1898, [[камергер]] Высочайшего двора
ocupación laboral: 1899, [[действительный статский советник]]
ocupación laboral: 1902, в должности [[шталмейстер]]а
ocupación laboral: 11 octubre 1908 hasta 7 mayo 1912, Бессарабский губернатор
ocupación laboral: 1911, [[шталмейстер]]
ocupación laboral: 6 mayo 1913 hasta 22 octubre 1917, сенатор
defunción: > 1917
título: граф
ocupación laboral: Мариупольский уездный предводитель дворянства (Екатеринославская губ.)
estudios: 1875 hasta 1877, Киев, юридический факультет Киевского университета Святого Владимира
servicio militar: 19 diciembre 1877, [[вольноопределяющийся]] 8-го уланского Вознесенского полка
servicio militar: mayo 1880, [[корнет]] лейб-гвардии Конного полка
matrimonio: ♀ Мария Александровна Канкрина , 1-я жена
ocupación laboral: 1886 hasta 1905, Александровский уездный предводитель дворянства (Екатеринославская губ.)
matrimonio: ♀ Вера Петровна Струкова , 2-я жена
ocupación laboral: 1898, [[камергер]] Высочайшего двора
ocupación laboral: 1899, [[действительный статский советник]]
ocupación laboral: 1902, в должности [[шталмейстер]]а
ocupación laboral: 11 octubre 1908 hasta 7 mayo 1912, Бессарабский губернатор
ocupación laboral: 1911, [[шталмейстер]]
ocupación laboral: 6 mayo 1913 hasta 22 octubre 1917, сенатор
defunción: > 1917
♀ Юлия Самуиловна Грейг (Канкрина)
nacimiento: 1855
matrimonio: ♂ Георгий Александрович Канкрин
matrimonio: ♂ Станислав Владимирович Рушковский
defunción: 1893
matrimonio: ♂ Георгий Александрович Канкрин
matrimonio: ♂ Станислав Владимирович Рушковский
defunción: 1893
Hijos
Nietos
♂ Лев Львович Голицын
nacimiento: 23 marzo 1877, Severka (Gebiet Saratow), Balashovsky Uyezd, Gouvernement Saratow, Russisches Kaiserreich, Титул: князь
estudios: 1894?, Учился в университете, но курс обучения не закончил
ocupación laboral: 9 julio 1900, Начал службу в удельном ведомстве Самарского округа с причисления к Главному Управлению Уездами
ocupación laboral: 12 diciembre 1901, Незаконченный университетский курс не позволил ему получить чин X класса и он становится коллежским регистратором, чиновником самого низшего 14 класса Табели о рангах
servicio militar: 1 octubre 1902, Призван для несения воинской повинности
servicio militar: 18 diciembre 1902, Канонир, 37 артиллерийская бригада полевой конной артиллерии
servicio militar: 28 marzo 1903, Произведён в младшие фейервейкеры, 37 артиллерийская бригада полевой конной артиллерии
servicio militar: 16 julio 1903, В комиссии при управлении 37 артиллерийской бригады успешно сдал экзамен на чин прапорщика запаса полевой конной артиллерии
servicio militar: 15 diciembre 1903, Прапорщик. Уволился в запас
servicio militar: 11 agosto 1904, В связи с началом русско-японской войны призван из запаса с назначением в 8-ю Восточно-Сибирскую Горную батарею
ocupación laboral: 3 octubre 1904, Прибыл на территорию Маньчжурии
ocupación laboral: 2 mayo 1905, Приказом 1-й Маньчжурской армии был награждён одновременно двумя орденами: святой Анны 4-й степени с надписью «за храбрость» и святого Станислава 3-й степени
ocupación laboral: 12 octubre 1906, Балашов, Balashovsky Uyezd, Gouvernement Saratow, Russisches Kaiserreich, Вернулся к гражданской жизни, но его карьера началась с маленькой должности, по рекомендации саратовского губернатора назначен кандидатом в земские начальники при Саратовском губернском по земским делам присутствии без содержания и временно исполняющим обязанности земского начальника 1-го участка Балашовского уезда
matrimonio: ♀ Elena Alexandrowna Gagarina , Severka (Gebiet Saratow), Balashovsky Uyezd, Gouvernement Saratow, Russisches Kaiserreich
ocupación laboral: 20 diciembre 1908, Балашов, Balashovsky Uyezd, Gouvernement Saratow, Russisches Kaiserreich, Благодаря женитьбе выдвинут Балашовским уездным предводителям дворянства на 3-й срок
ocupación laboral: 1 enero 1909, Балашов, Balashovsky Uyezd, Gouvernement Saratow, Russisches Kaiserreich, Награждён орденом святой Анны 3-й степени приказом по обществу Красного Креста за оказание помощи пострадавшим от неурожая 1906—1907 годов
ocupación laboral: 1911 hasta 1914, Саратов, Gouvernement Saratow, Russisches Kaiserreich, губернатор Саратова
ocupación laboral: enero 1916, Kasan, Gouvernement Kasan, Russisches Kaiserreich, вице-губернатор Казани, надворный советник
ocupación laboral: 7 octubre 1916, Samara, Gouvernement Samara, Russisches Kaiserreich, губернатор Самары (назначен 21.09.1916), прибыл в Самару вместе с семьёй на пароходе
ocupación laboral: 3 marzo 1917, Samara, Gouvernement Samara, Russisches Kaiserreich, Арестован, через 4 дня освобождён из-под ареста представителями Временного правительства, пришедшего к власти после февральской революции
ocupación laboral: 1 mayo 1917, Samara, Gouvernement Samara, Russisches Kaiserreich, Освобождён от должности Самарского губернатора указом Временного правительства. Остался с семьей в Самаре
ocupación laboral: 8 junio 1918, Samara, Gouvernement Samara, Russisches Kaiserreich, Консультант заведующего МВД по вопросам местного управления Комите́та чле́нов Всероссийского Учреди́тельного собра́ния (сокращённо Комуч)
residencia: octubre 1918, Irkutsk, Gouvernement Irkutsk, Russisches Kaiserreich, С наступлением Красной армии эвакуировался с семьёй в Иркутск
residencia: 7 marzo 1920, Irkutsk, Gouvernement Irkutsk, Russisches Kaiserreich, В город вошла Красная Армия, советская власть была восстановлена. Арестован и заключён в тюрьму
defunción: 21 junio 1920, Irkutsk, Gouvernement Irkutsk, Russisches Kaiserreich, Умер от тифа в Иркутской тюрьме
estudios: 1894?, Учился в университете, но курс обучения не закончил
ocupación laboral: 9 julio 1900, Начал службу в удельном ведомстве Самарского округа с причисления к Главному Управлению Уездами
ocupación laboral: 12 diciembre 1901, Незаконченный университетский курс не позволил ему получить чин X класса и он становится коллежским регистратором, чиновником самого низшего 14 класса Табели о рангах
servicio militar: 1 octubre 1902, Призван для несения воинской повинности
servicio militar: 18 diciembre 1902, Канонир, 37 артиллерийская бригада полевой конной артиллерии
servicio militar: 28 marzo 1903, Произведён в младшие фейервейкеры, 37 артиллерийская бригада полевой конной артиллерии
servicio militar: 16 julio 1903, В комиссии при управлении 37 артиллерийской бригады успешно сдал экзамен на чин прапорщика запаса полевой конной артиллерии
servicio militar: 15 diciembre 1903, Прапорщик. Уволился в запас
servicio militar: 11 agosto 1904, В связи с началом русско-японской войны призван из запаса с назначением в 8-ю Восточно-Сибирскую Горную батарею
ocupación laboral: 3 octubre 1904, Прибыл на территорию Маньчжурии
ocupación laboral: 2 mayo 1905, Приказом 1-й Маньчжурской армии был награждён одновременно двумя орденами: святой Анны 4-й степени с надписью «за храбрость» и святого Станислава 3-й степени
ocupación laboral: 12 octubre 1906, Балашов, Balashovsky Uyezd, Gouvernement Saratow, Russisches Kaiserreich, Вернулся к гражданской жизни, но его карьера началась с маленькой должности, по рекомендации саратовского губернатора назначен кандидатом в земские начальники при Саратовском губернском по земским делам присутствии без содержания и временно исполняющим обязанности земского начальника 1-го участка Балашовского уезда
matrimonio: ♀ Elena Alexandrowna Gagarina , Severka (Gebiet Saratow), Balashovsky Uyezd, Gouvernement Saratow, Russisches Kaiserreich
ocupación laboral: 20 diciembre 1908, Балашов, Balashovsky Uyezd, Gouvernement Saratow, Russisches Kaiserreich, Благодаря женитьбе выдвинут Балашовским уездным предводителям дворянства на 3-й срок
ocupación laboral: 1 enero 1909, Балашов, Balashovsky Uyezd, Gouvernement Saratow, Russisches Kaiserreich, Награждён орденом святой Анны 3-й степени приказом по обществу Красного Креста за оказание помощи пострадавшим от неурожая 1906—1907 годов
ocupación laboral: 1911 hasta 1914, Саратов, Gouvernement Saratow, Russisches Kaiserreich, губернатор Саратова
ocupación laboral: enero 1916, Kasan, Gouvernement Kasan, Russisches Kaiserreich, вице-губернатор Казани, надворный советник
ocupación laboral: 7 octubre 1916, Samara, Gouvernement Samara, Russisches Kaiserreich, губернатор Самары (назначен 21.09.1916), прибыл в Самару вместе с семьёй на пароходе
ocupación laboral: 3 marzo 1917, Samara, Gouvernement Samara, Russisches Kaiserreich, Арестован, через 4 дня освобождён из-под ареста представителями Временного правительства, пришедшего к власти после февральской революции
ocupación laboral: 1 mayo 1917, Samara, Gouvernement Samara, Russisches Kaiserreich, Освобождён от должности Самарского губернатора указом Временного правительства. Остался с семьей в Самаре
ocupación laboral: 8 junio 1918, Samara, Gouvernement Samara, Russisches Kaiserreich, Консультант заведующего МВД по вопросам местного управления Комите́та чле́нов Всероссийского Учреди́тельного собра́ния (сокращённо Комуч)
residencia: octubre 1918, Irkutsk, Gouvernement Irkutsk, Russisches Kaiserreich, С наступлением Красной армии эвакуировался с семьёй в Иркутск
residencia: 7 marzo 1920, Irkutsk, Gouvernement Irkutsk, Russisches Kaiserreich, В город вошла Красная Армия, советская власть была восстановлена. Арестован и заключён в тюрьму
defunción: 21 junio 1920, Irkutsk, Gouvernement Irkutsk, Russisches Kaiserreich, Умер от тифа в Иркутской тюрьме
♂ Борис Александрович Игнатьев
nacimiento: 1887, Санкт-Петербург, Российская империя
matrimonio: ♀ Надежда/Nadejda/ Каралли/Caralli/ (Шлейфер, Игнатьева, Романовская) , Санкт-Петербург, Российская империя
matrimonio: ♀ Tatjana Aleksandrowna Gagarina , Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich
divorcio: ♀ Надежда/Nadejda/ Каралли/Caralli/ (Шлейфер, Игнатьева, Романовская) , Санкт-Петербург, Российская империя
matrimonio: ♀ Надежда/Nadejda/ Каралли/Caralli/ (Шлейфер, Игнатьева, Романовская) , Санкт-Петербург, Российская империя
matrimonio: ♀ Tatjana Aleksandrowna Gagarina , Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich
divorcio: ♀ Надежда/Nadejda/ Каралли/Caralli/ (Шлейфер, Игнатьева, Романовская) , Санкт-Петербург, Российская империя
♂ Alexander de Leuchtenberg
nacimiento: 13 noviembre 1881, Saint-Pétersbourg
título: Leuchtenberg, duc de Leuchtenberg
título: Prince Romanovsky
matrimonio: ♀ Tatjana Aleksandrowna Gagarina , Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich
divorcio: ♀ Tatjana Aleksandrowna Gagarina , Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich
matrimonio: ♀ Надежда/Nadejda/ Каралли/Caralli/ (Шлейфер, Игнатьева, Романовская) , Санкт-Петербург, Российская империя
defunción: 28 septiembre 1942, Salies-de-Béarn (64), Sans descendance
título: Leuchtenberg, duc de Leuchtenberg
título: Prince Romanovsky
matrimonio: ♀ Tatjana Aleksandrowna Gagarina , Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich
divorcio: ♀ Tatjana Aleksandrowna Gagarina , Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich
matrimonio: ♀ Надежда/Nadejda/ Каралли/Caralli/ (Шлейфер, Игнатьева, Романовская) , Санкт-Петербург, Российская империя
defunción: 28 septiembre 1942, Salies-de-Béarn (64), Sans descendance
♂ Кирилл Иванович Канкрин
nacimiento: > 1888
título: граф
servicio militar: [[вольноопределяющийся]] 52-го драгунского Нежинского полка
estudios: 1904, окончил Императорский Александровский лицей
defunción: 19 febrero 1905, Фындъятун, убит в бою
título: граф
servicio militar: [[вольноопределяющийся]] 52-го драгунского Нежинского полка
estudios: 1904, окончил Императорский Александровский лицей
defunción: 19 febrero 1905, Фындъятун, убит в бою
♂ Иван Иванович Канкрин
nacimiento: 1892, Екатеринославская губерния, Российская империя
título: граф
servicio militar: [[подъесаул]] лейб-гвардии Казачьего полка
estudios: 1913, окончил Императорский Александровский лицей
defunción: 1961, Денвер, штат Колорадо, США
título: граф
servicio militar: [[подъесаул]] лейб-гвардии Казачьего полка
estudios: 1913, окончил Императорский Александровский лицей
defunción: 1961, Денвер, штат Колорадо, США
Nietos