Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Георгий Венедиктович Валькевич n. 1794? d. 1851
De Rodovid ES
Persona:1122103
Linaje (al nacer) | Валькевичи |
Sexo | Masculino |
Nombre completo | Георгий Венедиктович Валькевич |
Padres
♂ Венедикт Иванович Валькевич [Валькевичи] n. 1747? d. < 1851 ♀ Феодосия Иосифовна ? (Валькевич) [?] n. 1765? d. > 1851 |
Acontecimientos
1794? nacimiento: Стародуб, Стародубский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
1851 defunción: Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Fuentes
- ↑ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник Том 1 (А-Д), Киев, 1908 - Стр. 165/183. Колѣно V. № 18-13. Георгiй Венедиктовичъ (1851)
Desde los abuelos hasta los nietos
Abuelos
♂ Захарий Степанович Валькевич
nacimiento: 1713?, Стародуб, Стародубский полк, Малороссия, Русское царство
ocupación laboral: 1745, Киев, Киевская губерния, Российская империя, В монашестве Зосима
ocupación laboral: 1 febrero 1762, Киев, Киевская губерния, Российская империя, Из начальников Антониевой пещеры избран, а 21 мая 1762 года посвящён в Петербурге в архимандриты Киево-Печерской лавры; последний из её архимандритов, избранный ″вольными голосами″
ocupación laboral: 1786, Киев, Киевское наместничество, Российская империя, Закончил службу архимандрита Киево-Печерской лавры
defunción: 1793, Киев, Киевское наместничество, Российская империя, Погребён в Киево-Печерской лавре
ocupación laboral: 1745, Киев, Киевская губерния, Российская империя, В монашестве Зосима
ocupación laboral: 1 febrero 1762, Киев, Киевская губерния, Российская империя, Из начальников Антониевой пещеры избран, а 21 мая 1762 года посвящён в Петербурге в архимандриты Киево-Печерской лавры; последний из её архимандритов, избранный ″вольными голосами″
ocupación laboral: 1786, Киев, Киевское наместничество, Российская империя, Закончил службу архимандрита Киево-Печерской лавры
defunción: 1793, Киев, Киевское наместничество, Российская империя, Погребён в Киево-Печерской лавре
Abuelos
Padres
♂ Григорий Иванович Валькевич
nacimiento: 1736?, Стародуб, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя
servicio militar: 1784, Поручик Курского пехотного полка. Холост
servicio militar: 1791, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговское наместничество, Российская империя, Секунд-майор в отставке, исправник Стародубовского нижнего земского суда
matrimonio: ♀ Елена Даниловна ? (Валькевич) , Стародуб, Стародубский уезд, Черниговское наместничество, Российская империя
ocupación laboral: 24 enero 1800, Стародуб, Стародубский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя, Надворный советник, хорунжий Стародубовского повета
ocupación laboral: 1803, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Судья Стародубовского поветового суда. Награждён орденом св. Владимира 4-ой степени. (22 сент. 1803 г.)
ocupación laboral: 1806 hasta 1809, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Советник Черниговского Губернского Правления
ocupación laboral: 1807 hasta 1809, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Коллежский советник
ocupación laboral: 1810, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Уволен от службы; имел орден св. Иоанна Иерусалимского
defunción: > 1811, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя
servicio militar: 1784, Поручик Курского пехотного полка. Холост
servicio militar: 1791, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговское наместничество, Российская империя, Секунд-майор в отставке, исправник Стародубовского нижнего земского суда
matrimonio: ♀ Елена Даниловна ? (Валькевич) , Стародуб, Стародубский уезд, Черниговское наместничество, Российская империя
ocupación laboral: 24 enero 1800, Стародуб, Стародубский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя, Надворный советник, хорунжий Стародубовского повета
ocupación laboral: 1803, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Судья Стародубовского поветового суда. Награждён орденом св. Владимира 4-ой степени. (22 сент. 1803 г.)
ocupación laboral: 1806 hasta 1809, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Советник Черниговского Губернского Правления
ocupación laboral: 1807 hasta 1809, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Коллежский советник
ocupación laboral: 1810, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Уволен от службы; имел орден св. Иоанна Иерусалимского
defunción: > 1811, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя
♂ Василий Иванович Валькевич
nacimiento: 1740?, Стародуб, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя
matrimonio: ♀ Надежда Петровна Жураковская (Валькевич) , Стародуб, Стародубский уезд, Черниговское наместничество, Российская империя
servicio militar: 1802, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Гвардии прапорщик
defunción: 1809, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
matrimonio: ♀ Надежда Петровна Жураковская (Валькевич) , Стародуб, Стародубский уезд, Черниговское наместничество, Российская империя
servicio militar: 1802, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Гвардии прапорщик
defunción: 1809, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
♀ Варвара Ивановна Валькевич (Домонтович)
nacimiento: 1749?, Стародуб, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя, (укр.) Варвара Іванівна Валькевич (Домонтович) [Валькевичі]
matrimonio: ♂ Степан Иванович Домонтович , Сосница, Сосницкий уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
residencia: 1784 hasta 1798, Кудровна, Сосницкий уезд, Черниговское наместничество, Российская империя, Семья жила в селе Кудровка
defunción: > 1808, Сосница, Сосницкий уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
matrimonio: ♂ Степан Иванович Домонтович , Сосница, Сосницкий уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
residencia: 1784 hasta 1798, Кудровна, Сосницкий уезд, Черниговское наместничество, Российская империя, Семья жила в селе Кудровка
defunción: > 1808, Сосница, Сосницкий уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
♂ Степан Иванович Валькевич
nacimiento: 1733?, Стародуб, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя
servicio militar: 1 enero 1783, Капитан армии
servicio militar: 1784, Гарво́лин, Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская империя, Ротмистр Орденского кирасирского полка. За ним с братьями деревня Меженики, слобода Чернещина, хутора Веребевский, Погарский, Росуха и село Олефин; холост
servicio militar: 1802, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Майор в отставке
defunción: > 1803, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Потомства не оставил
servicio militar: 1 enero 1783, Капитан армии
servicio militar: 1784, Гарво́лин, Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская империя, Ротмистр Орденского кирасирского полка. За ним с братьями деревня Меженики, слобода Чернещина, хутора Веребевский, Погарский, Росуха и село Олефин; холост
servicio militar: 1802, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Майор в отставке
defunción: > 1803, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Потомства не оставил
♂ Пётр Иванович Валькевич
nacimiento: 1734?, Стародуб, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя
servicio militar: 1784, Поручик Курского пехотного полка. Холост
defunción: > 1785, Потомства не оставил
servicio militar: 1784, Поручик Курского пехотного полка. Холост
defunción: > 1785, Потомства не оставил
♂ Семён Иванович Валькевич
nacimiento: 1737?, Стародуб, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя
servicio militar: 1784, Санкт-Петербург, Российская империя, Капрал л. гв. Семёновского полка. Холост
servicio militar: 1802, Санкт-Петербург, Российская империя, Гвардии прапорщик л. гв. Семёновского полка в отставке, титулярный советник
otros: 1803, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Жена: Мария Петровна Косач. Брак бездетный
defunción: > 1804, Санкт-Петербург, Российская империя
servicio militar: 1784, Санкт-Петербург, Российская империя, Капрал л. гв. Семёновского полка. Холост
servicio militar: 1802, Санкт-Петербург, Российская империя, Гвардии прапорщик л. гв. Семёновского полка в отставке, титулярный советник
otros: 1803, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Жена: Мария Петровна Косач. Брак бездетный
defunción: > 1804, Санкт-Петербург, Российская империя
♂ Николай Иванович Валькевич
nacimiento: 1742?, Стародуб, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя
servicio militar: 1800?, Стародуб, Стародубский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя, Премьер-майор в отставке; судья Стародубовского поветового суда
ocupación laboral: 1806 hasta 1809, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Стародубовский поветовый маршал дворянства
defunción: > 1810, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
servicio militar: 1800?, Стародуб, Стародубский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя, Премьер-майор в отставке; судья Стародубовского поветового суда
ocupación laboral: 1806 hasta 1809, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Стародубовский поветовый маршал дворянства
defunción: > 1810, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
♂ Григорий Иванович Валькевич
nacimiento: 1745?, тародуб, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя, Младший
defunción: < 1802, Стародуб, Стародубский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя, Потомства не оставил
defunción: < 1802, Стародуб, Стародубский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя, Потомства не оставил
Padres
== 3 ==
♂ Павел Венедиктович Валькевич
nacimiento: 1788?, Стародуб, Стародубский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
defunción: 1851, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
defunción: 1851, Стародуб, Стародубский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
♂ Григорий Венедиктович Валькевич
nacimiento: 1791?, Стародуб, Стародубский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
servicio militar: 1847, Штабс-капитан в отставке
defunción: > 1848
servicio militar: 1847, Штабс-капитан в отставке
defunción: > 1848
♂ Лев Венедиктович Валькевич
nacimiento: 1797, Новое, Стародубский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
estudios: 1811?, Кадет, обучение в 1-м Кадетском Корпусе
servicio militar: 1 junio 1815, Прапорщик, начал службу в понтонной роте № 7
servicio militar: 2 enero 1818, Прапорщик, понтонная рота № 7 переименована в № 1
servicio militar: 2 junio 1821, Подпоручик понтонной роты № 1
servicio militar: 28 junio 1822, Подпоручик во 2 артиллерийской бригаде
servicio militar: 10 junio 1825, Поручик 2 артиллерийской бригады
servicio militar: 11 enero 1826, Поручик, переведён в 3 гренадерскую артиллерийскую бригаду
servicio militar: 1831, Поручик, был в походе в Польше, за что награждён орденом св. Анны 3-ей степени с бантом
servicio militar: 2 febrero 1833, Штабс-капитан
servicio militar: 19 abril 1833, Штабс-капитан, командир Редуткульского артиллерийского гарнизона
servicio militar: 17 febrero 1834, Уволен в отставку в должности капитана из-за неприбытия на службу
servicio militar: 14 junio 1835, Принят на службу штабс-капитаном
servicio militar: 8 septiembre 1835, Штабс-капитан в 18 артиллерийской бригаде
servicio militar: 19 octubre 1835, Капитан 18-ой артиллерийской бригады
servicio militar: 19 diciembre 1837, Капитан в 3 полевой артиллерийской бригаде
servicio militar: 3 noviembre 1839, Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя, Капитан, командир подвижного запасного парка
matrimonio: ♀ Моника Бернгардовна Керицкая (Валькевич) , Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
servicio militar: 11 diciembre 1840, Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя, Награждён орденом св. Георгия 4-ой степени за 25 лет службы
servicio militar: 20 noviembre 1843, Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя, Подполковник
servicio militar: 3 noviembre 1845, Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя, Награждён орденом св. Владимира 4-ой степени
servicio militar: 1847, Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя, Подполковник, командир 5-ой парковой бригады. За ним с братьями Стародубовского уезда в сёлах Межениках и Суховерхове 32 души
defunción: > 1855, Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
estudios: 1811?, Кадет, обучение в 1-м Кадетском Корпусе
servicio militar: 1 junio 1815, Прапорщик, начал службу в понтонной роте № 7
servicio militar: 2 enero 1818, Прапорщик, понтонная рота № 7 переименована в № 1
servicio militar: 2 junio 1821, Подпоручик понтонной роты № 1
servicio militar: 28 junio 1822, Подпоручик во 2 артиллерийской бригаде
servicio militar: 10 junio 1825, Поручик 2 артиллерийской бригады
servicio militar: 11 enero 1826, Поручик, переведён в 3 гренадерскую артиллерийскую бригаду
servicio militar: 1831, Поручик, был в походе в Польше, за что награждён орденом св. Анны 3-ей степени с бантом
servicio militar: 2 febrero 1833, Штабс-капитан
servicio militar: 19 abril 1833, Штабс-капитан, командир Редуткульского артиллерийского гарнизона
servicio militar: 17 febrero 1834, Уволен в отставку в должности капитана из-за неприбытия на службу
servicio militar: 14 junio 1835, Принят на службу штабс-капитаном
servicio militar: 8 septiembre 1835, Штабс-капитан в 18 артиллерийской бригаде
servicio militar: 19 octubre 1835, Капитан 18-ой артиллерийской бригады
servicio militar: 19 diciembre 1837, Капитан в 3 полевой артиллерийской бригаде
servicio militar: 3 noviembre 1839, Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя, Капитан, командир подвижного запасного парка
matrimonio: ♀ Моника Бернгардовна Керицкая (Валькевич) , Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
servicio militar: 11 diciembre 1840, Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя, Награждён орденом св. Георгия 4-ой степени за 25 лет службы
servicio militar: 20 noviembre 1843, Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя, Подполковник
servicio militar: 3 noviembre 1845, Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя, Награждён орденом св. Владимира 4-ой степени
servicio militar: 1847, Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя, Подполковник, командир 5-ой парковой бригады. За ним с братьями Стародубовского уезда в сёлах Межениках и Суховерхове 32 души
defunción: > 1855, Тирасполь, Тираспольский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
== 3 ==