Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Fattouma Mzali n. 1 diciembre 1874 d. 16 enero 1952
De Rodovid ES
Persona:1509933
Linaje (al nacer) | Mzali |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Fattouma Mzali |
Padres
♂ Hamouda Mzali [Mzali] n. 1848 d. 18 mayo 1895 |
Acontecimientos
1 diciembre 1874 nacimiento: Monastir
nace:: ♂ Hamouda Mzali [Mzali]
nace:: ♀ Douja Mzali [Mzali]
nace:: ♀ Aïchoucha Mzali [Mzali]
nace:: ♀ Zeineb Mzali [Mzali]
nace:: ♀ Rkaya Mzali [Mzali]
nace:: ♂ Sadok Mzali [Mzali]
nace:: ♀ Fatma Mzali [Mzali]
20 octubre 1911 matrimonio: ♂ Ahmed Mzali [Mzali] d. 25 febrero 1917
16 enero 1952 defunción: Monastir
16 enero 1952 entierro: Monastir
Desde los abuelos hasta los nietos
Abuelos
♂ Salah Mzali
nacimiento: 1823?, Monastir
matrimonio: ♀ Rekaya Mzali
ocupación laboral: 1841, Monastir, Notaire
ocupación laboral: 1843, Tunis
condición social: 1844 a 1853, Emir Alaï (Colonel major) dans l'armée beylicale
ocupación laboral: 1857, Monastir, Notaire
condición social: 1865 a 1869, Monastir, Khalifa
condición social: 1878 a 1884, Monastir, Khalifa
defunción: 1884, Monastir
matrimonio: ♀ Rekaya Mzali
ocupación laboral: 1841, Monastir, Notaire
ocupación laboral: 1843, Tunis
condición social: 1844 a 1853, Emir Alaï (Colonel major) dans l'armée beylicale
ocupación laboral: 1857, Monastir, Notaire
condición social: 1865 a 1869, Monastir, Khalifa
condición social: 1878 a 1884, Monastir, Khalifa
defunción: 1884, Monastir
Abuelos
Padres
Padres
== 3 ==
♀ Emna Mzali (M'na)
nacimiento: 4 julio 1878
matrimonio: ♂ Mahmoud Mzali
matrimonio: febrero 1900
defunción: 26 abril 1935
entierro: 27 abril 1935
matrimonio: ♂ Mahmoud Mzali
matrimonio: febrero 1900
defunción: 26 abril 1935
entierro: 27 abril 1935
♂ Mohamed Mzali
nacimiento: 25 octubre 1870
matrimonio: ♀ Mannana Sakka
ocupación laboral: 1894 a 1898, Monastir, Membre de la Commission de dénombrement des oliviers du caïdat de Monastir
ocupación laboral: 1902, Monastir, Notaire
ocupación laboral: 1906, Notaire à l'administration des habous
ocupación laboral: 1908, Essouassi, Membre de la Commission de délimitation des terres du caïdat des Souassi
ocupación laboral: 1908, Essouassi, Khalifa (de 3e classe) des Souassi
ocupación laboral: 1910, Mahdia, Khalifa (de 1ère classe)
ocupación laboral: 1914, Gabès, khalifa
ocupación laboral: 1915, Ghardimaou, Kahia de la Regba
ocupación laboral: 1920, Djerba, Kahia
ocupación laboral: 1921, Djerba, Caïd-gouverneur
ocupación laboral: 1923, Medjez el-Bab, Caïd-gouverneur
título: 1924, Commandeur du Nichan Iftikhar
título: 1925, Chevalier de la Légion d'Honneur
ocupación laboral: 1933, Nabeul, Caïd-gouverneur
matrimonio: ♀ Bakhta Jouini
entierro: 7 noviembre 1952, Monastir
matrimonio: ♀ Mannana Sakka
ocupación laboral: 1894 a 1898, Monastir, Membre de la Commission de dénombrement des oliviers du caïdat de Monastir
ocupación laboral: 1902, Monastir, Notaire
ocupación laboral: 1906, Notaire à l'administration des habous
ocupación laboral: 1908, Essouassi, Membre de la Commission de délimitation des terres du caïdat des Souassi
ocupación laboral: 1908, Essouassi, Khalifa (de 3e classe) des Souassi
ocupación laboral: 1910, Mahdia, Khalifa (de 1ère classe)
ocupación laboral: 1914, Gabès, khalifa
ocupación laboral: 1915, Ghardimaou, Kahia de la Regba
ocupación laboral: 1920, Djerba, Kahia
ocupación laboral: 1921, Djerba, Caïd-gouverneur
ocupación laboral: 1923, Medjez el-Bab, Caïd-gouverneur
título: 1924, Commandeur du Nichan Iftikhar
título: 1925, Chevalier de la Légion d'Honneur
ocupación laboral: 1933, Nabeul, Caïd-gouverneur
matrimonio: ♀ Bakhta Jouini
entierro: 7 noviembre 1952, Monastir
== 3 ==
Hijos
Hijos
Nietos
Nietos