Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Souad Agha
De Rodovid ES
Persona:163711
Linaje (al nacer) | Agha |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Souad Agha |
Otros nombres | Lella Wa |
Padres
♂ Mohammed Salih Agha [Agha] n. 1 enero 1893 d. 12 enero 1947 ♀ Sayda Farhat [Farhat] d. 29 junio 1965 |
Acontecimientos
nace:: ♀ Sonia Jaiet [Jaiet]
nace:: ♂ Aziz Jaiet [Jaiet]
nace:: ♀ Wassila Jaiet [Jaiet]
nace:: ♀ Leila Jaiet [Jaiet]
nace:: ♀ Samia Jaiet [Jaiet]
nace:: ♀ Amel Jaiet [Jaiet]
matrimonio: ♂ Kameleddine Djaït (dit Kamel) [Jaiet] n. 12 febrero 1922 d. 22 diciembre 2012
Desde los abuelos hasta los nietos
Abuelos
Abuelos
Padres
♂ Mustafa Agha
nacimiento: 1871, Le Kram
ocupación laboral: Homme de lettres, ecrivain et jounaliste
matrimonio: ♀ Monjeya Ben Dhif
defunción: 30 septiembre 1946
entierro: Cimetière Sidi Abdelaziz
ocupación laboral: Homme de lettres, ecrivain et jounaliste
matrimonio: ♀ Monjeya Ben Dhif
defunción: 30 septiembre 1946
entierro: Cimetière Sidi Abdelaziz
♂ Salah Farhat
nacimiento: 28 julio 1894, Tunis
matrimonio: ♀ Kalthoum Khaznadar
matrimonio:
condición social: 1943, Avocat nationaliste, Secrétaire général puis président du vieux destour. Ministre de la justice sous le règne de SA Moncef Bey.
defunción: 18 marzo 1979
entierro: Cimetière Sidi Abdelaziz
matrimonio: ♀ Kalthoum Khaznadar
matrimonio:
condición social: 1943, Avocat nationaliste, Secrétaire général puis président du vieux destour. Ministre de la justice sous le règne de SA Moncef Bey.
defunción: 18 marzo 1979
entierro: Cimetière Sidi Abdelaziz
♂ Hamouda Farhat
matrimonio: ♀ Soufia Cherif
defunción: 25 enero 1949, La Marsa, Maison Cherif
entierro: 26 enero 1949, La Marsa, Cimetière Sidi Ali Cherif
defunción: 25 enero 1949, La Marsa, Maison Cherif
entierro: 26 enero 1949, La Marsa, Cimetière Sidi Ali Cherif
Padres
== 3 ==
♀ Aïn El Hayet Agha (Dite Hayet)
nacimiento: 25 diciembre 1913
matrimonio: ♂ Koussay El Mekki
defunción: 30 junio 1989, Tunis
entierro: Cimetière Sidi Abdelaziz
matrimonio: ♂ Koussay El Mekki
defunción: 30 junio 1989, Tunis
entierro: Cimetière Sidi Abdelaziz
♂ Abbas Agha
nacimiento: 24 febrero 1921
matrimonio: ♀ Giovanna Pantaleo
defunción: 24 noviembre 1997
entierro: Cimetière Sidi Abdelaziz
matrimonio: ♀ Giovanna Pantaleo
defunción: 24 noviembre 1997
entierro: Cimetière Sidi Abdelaziz
♀ Lilia Agha
nacimiento: 7 abril 1929
matrimonio: ♂ AbdelKarim Ghannouchi
defunción: 30 mayo 2012
entierro: Cimetière Sidi Abdelaziz
matrimonio: ♂ AbdelKarim Ghannouchi
defunción: 30 mayo 2012
entierro: Cimetière Sidi Abdelaziz
♂ Kameleddine Djaït (dit Kamel)
nacimiento: 12 febrero 1922, La Marsa
matrimonio: ♀ Souad Agha
ocupación laboral: 1950?, professeur de théologie à la Zitouna
condición social: 18 diciembre 1998 hasta 2008, Tunis, Mufti de la Republique Tunisienne
defunción: 22 diciembre 2012, La Marsa
entierro: 23 diciembre 2012, Cimetière du Djellaz
matrimonio: ♀ Souad Agha
ocupación laboral: 1950?, professeur de théologie à la Zitouna
condición social: 18 diciembre 1998 hasta 2008, Tunis, Mufti de la Republique Tunisienne
defunción: 22 diciembre 2012, La Marsa
entierro: 23 diciembre 2012, Cimetière du Djellaz
== 3 ==
Hijos
♂ Mohammad al-Aziz Ben Achour
nacimiento: 5 enero 1951, La Marsa, Tunisie
ocupación laboral: Historien. Spécialiste de la civilisation musulmane en Tunisie et dans le monde arabe
condición social: Tunis, Directeur de l’Institut supérieur d’histoire du mouvement national
matrimonio: ♀ Wassila Jaiet
condición social: 10 noviembre 2004 hasta 29 agosto 2008, Tunis, Ministre de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine
condición social: 1 febrero 2009 hasta, Tunis, Directeur Général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO)
ocupación laboral: Historien. Spécialiste de la civilisation musulmane en Tunisie et dans le monde arabe
condición social: Tunis, Directeur de l’Institut supérieur d’histoire du mouvement national
matrimonio: ♀ Wassila Jaiet
condición social: 10 noviembre 2004 hasta 29 agosto 2008, Tunis, Ministre de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine
condición social: 1 febrero 2009 hasta, Tunis, Directeur Général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO)
Hijos
Nietos
Nietos