Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Варвара Николаевна Текутьева (Долгорукова) n. 25 abril 1794 d. 9 abril 1880
De Rodovid ES
Linaje (al nacer) | Текутьевы |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Варвара Николаевна Текутьева |
Otros apellidos | Долгорукова |
Padres
♀ Елизавета Сергеевна Долгорукова (Текутьева) [Долгоруковы] n. 1759 ♂ Николай Григорьевич Текутьев [Текутьевы] n. 1749 d. 26 abril 1821 |
Acontecimientos
25 abril 1794 nacimiento: город Херсон, Российская империя
1817 matrimonio: Москва, Российская империя, ♂ Алексей Алексеевич Долгоруков [Долгоруковы] n. 14 mayo 1767 d. 11 agosto 1834
11 abril 1818 nace:: Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: князь, ♂ Алексей Алексеевич Долгоруков [Долгоруковы] n. 11 abril 1818 d. > 1857
16 agosto 1820 nace:: Санкт-Петербург, Российская империя, (было 1819) Титул: князь, ♂ Николай Алексеевич Долгоруков [Долгоруковы] n. 16 agosto 1820 d. 16 abril 1887
5 abril 1825 nace:: Москва, Российская империя, Титул: князь, ♂ Дмитрий Алексеевич Долгоруков [Долгоруковы] n. 5 abril 1825 d. 1909
1827 ocupación laboral: Санкт-Петербург, Российская империя, статс-дама
1835 ocupación laboral: Санкт-Петербург, Российская империя, Кавалерственная дама Ордена Святой Екатерины
9 abril 1880 defunción: Санкт-Петербург, Российская империя
Notas
город Херсон Соборная Екатерининская церковь запись №29 – 25 апреля 1794 года – крестил протопоп Иоанн Богдаович младеницу Варвару от родителей благочестивых генерала маiора Николая Григорьевича Текутьева и жены его Елисаветы. Восприемница была Ряжского пехотного полку полковника Маркова жена Катерина (ДАОО, 37-3-44, стр. 153)
Desde los abuelos hasta los nietos
defunción: 1762
título: Руське царство, князь
matrimonio: ♀ Анна Іванівна Мещерська (Щербатов) , Москва, Російська імперія
matrimonio: ♂ Александр Михайлович Долгоруков , Москва, Российская империя
defunción: 1757, Москва, Российская империя
matrimonio: ♀ Катерина Михайлівна Стрєлкова (Щербатова)
defunción: 1777, Москва, Российская империя
matrimonio: ♀ Екатерина Гаврииловна Гагарина (Долгорукова)
defunción: 1842, Москва, Российская империя
matrimonio: ♂ Борис Петрович Островский
defunción: 23 diciembre 1839, Москва, Российская империя
matrimonio: ♂ Николай Андреевич Сумароков
defunción: 5 abril 1797, Москва, Российская империя
defunción: 12 mayo 1804, Москва, Российская империя
servicio militar: 1 enero 1776, Москва, Российская империя, На 9-ом году жизни записан в артиллерию, откуда позже переведён в гвардию
servicio militar: 1791, Санкт-Петербург, Российская империя, гвардии прапорщик
servicio militar: 1795, Санкт-Петербург, Российская империя, премьер-майор
servicio militar: 1798, Санкт-Петербург, Российская империя, подполковник, пожалован орденом св. Анны 3 ст. и командором ордена св. Иоанна Иерусалимского
servicio militar: 1 octubre 1799, Санкт-Петербург, Российская империя, полковник
ocupación laboral: 6 julio 1803, Санкт-Петербург, Российская империя, Вышел в отставку и перешел в статскую службу с переименованием в гражданский (статский) чин: действительный статский советник, четвёртый класс табели о рангах
matrimonio: ♀ Маргарита Ивановна Апайщикова (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
ocupación laboral: marzo 1805, Санкт-Петербург, Российская империя, Причислен к герольдии, затем назначен прокурором в капитул ордена св. Иоанна Иерусалимского
ocupación laboral: 14 marzo 1808 hasta 17 mayo 1815, Симбирск, Симбирская губерния, Российская империя, Симбирский гражданский губернатор. За ним состояли 1300 душ в Симбирской, Владимирской и Московской губерниях. Внесен в V часть Дворянской Родословной Книги Симбирской губернии
ocupación laboral: 1810, Симбирск, Симбирская губерния, Российская империя, Пожалован орденом св. Анны 1 ст.
ocupación laboral: 1812, Симбирск, Симбирская губерния, Российская империя, Во время Отечественной войны сформировал в Симбирской губернии ополчение, которым командовал до выступления в поход
ocupación laboral: 17 mayo 1815 hasta 26 mayo 1817, Москва, Российская империя, Московский гражданский губернатор. Только 07.1815 вселился в свою отремонтированную после «французского разорения» губернаторскую резиденцию
ocupación laboral: 1816, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: тайный советник, третий класс табели о рангах
matrimonio: ♀ Варвара Николаевна Текутьева (Долгорукова) , Москва, Российская империя
ocupación laboral: 1817, Санкт-Петербург, Российская империя, сенатор Правительствующего Сената
ocupación laboral: 1823, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён орденом св. Владимира 2 ст.
ocupación laboral: 1824, Сенатор Правительствующего Сената. Командирован на ревизию в Вятскую губернию
ocupación laboral: 1826, Сенатор Правительствующего Сената. Командирован на ревизию в Воронежскую, Пензенскую и Симбирскую для обозрения губерний и для изыскания причин побегов помещичьих крестьян, в том же году ревизовал Курскую губернию. За означенные труды он был пожалован алмазными знаками ордена св. Анны І ст. и в 1827 г. орденом св. Александра Невского
ocupación laboral: 27 abril 1827 hasta 18 octubre 1827, Санкт-Петербург, Российская империя, Товарищ (заместитель) министра юстиции
ocupación laboral: 18 octubre 1827 hasta 20 septiembre 1829, Санкт-Петербург, Российская империя, Министр юстиции и генерал-прокурор Правительствующего Сената. При нём был закончен систематический свод законов Российской империи в 15 томах. Стал ежемесячно представлять царю донесения губернских прокуроров; при нём проводилась регламентация прохождения дел через Сенат, уточнение прав и обязанностей должностных лиц Министерства юстиции
ocupación laboral: 1829 hasta 1834, Санкт-Петербург, Российская империя, член Государственного Совета
ocupación laboral: 1832, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: действительный тайный советник, второй класс табели о рангах
defunción: 11 agosto 1834, Санкт-Петербург, Российская империя
estudios: 1815, Санкт-Петербург, Российская империя, Пажеский Е.И.В. корпус
servicio militar: 14 mayo 1821, Санкт-Петербург, Российская империя, Поступил корнетом в л.-гв. Уланский полк вел. кн. Михаила Павловича
servicio militar: 15 febrero 1827, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован в поручики л.-гв. Уланского полка вел. кн. Михаила Павловича
servicio militar: 26 febrero 1828, Санкт-Петербург, Российская империя, Поручик. Уволен по домашним обстоятельствам
servicio militar: 19 mayo 1829, Санкт-Петербург, Российская империя, Поручик. Вновь поступил в тот же л.-гв. Уланский полк
servicio militar: >17 noviembre 1830, Поручик. Участвовал в военных действиях против польских мятежников
servicio militar: 13 febrero 1831, Награждён орденом Св. Анны 3-й ст. с бантом за отличие в сражении при с. Грохово
servicio militar: 29 noviembre 1831, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован в ротмистры л.-гв. Уланского полка вел. кн. Михаила Павловича
matrimonio: ♀ Екатерина Алексеевна Малиновская (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
servicio militar: 9 febrero 1834, Санкт-Петербург, Российская империя, Ротмистр. Уволен по домашним обстоятельствам
servicio militar: 6 diciembre 1834, Санкт-Петербург, Российская империя, Поступил поручиком в лейб-гвардии Гусарский полк, однополчанин Лермонтова и Ивана Гончарова, среднего брата Натальи Николаевны Пушкиной. Хорошо знал А. С. Пушкина
propietario: 6 septiembre 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями
servicio militar: 28 enero 1837, Санкт-Петербург, Российская империя, Штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка
servicio militar: 6 diciembre 1839, Санкт-Петербург, Российская империя, Ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка
servicio militar: 23 enero 1840, Санкт-Петербург, Российская империя, Вышел в отставку по домашним обстоятельствам с мундиром
servicio militar: 29 febrero 1840, Санкт-Петербург, Российская империя, Причислен к МВД, переименован в надворные советники
otros: 10 diciembre 1841, Внесён в V ч. ДРК Рязанской губернии. 15.11.1853 Внесён в V ч. ДРК Московской губернии
divorcio: ♀ Екатерина Алексеевна Малиновская (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя, Нескончаемые кутежи и мотовство привели к разрыву с женой. Несмотря на всё своё терпение Екатерина Алексеевна не могла больше выдержать его выходок и рассталась с мужем. Он был плохим мужем и проматывал женино состояние, чем чуть не довел семью до нищеты. Оставив мужа, она с детьми жила в доме князей Долгоруковых, где её очень любили
defunción: 31 agosto 1849, Одесса, Таврическая губерния, Российская империя, Скончался полковником в отставке
estudios: 1822, Москва, Российская империя, Окончил Императорский Московский университет, отделение нравственных и политических наук
estudios: julio 1823, Москва, Российская империя, Получил степень кандидата нравственно-политических наук
ocupación laboral: 17 agosto 1823, Москва, Российская империя, Поступил в штат Канцелярии Московского военного генерал-губернатора
ocupación laboral: 1824 hasta 1825, Москва, Российская империя, Состоял при сенатской комиссии, ревизовавшей Вятскую губернию
ocupación laboral: 16 noviembre 1824, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: титулярный советник, девятый класс табели о рангах
ocupación laboral: 1825, Москва, Российская империя, Советник Московской палаты уголовного суда, участвовал в ревизиях Воронежской и Курской губерний
ocupación laboral: 3 abril 1825, Москва, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер, девятый класс табели о рангах
ocupación laboral: 16 noviembre 1828, Москва, Российская империя, Назначен начальником 1-го отделения Департамента государственных имуществ Министерства финансов. Гражданский (статский) чин: коллежский асессор, восьмой класс табели о рангах
ocupación laboral: 1829 hasta 1834, Москва, Российская империя, чиновник 2-го отделения Собственной Е.И.В.канцелярии
ocupación laboral: 17 marzo 1829, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: надворный советник, седьмой класс табели о рангах
matrimonio: ♀ Елизавета Петровна Давыдова (Долгорукова) , Москва, Российская империя
ocupación laboral: 4 abril 1830, Москва, Российская империя, Придворный чин: камергер, четвёртый класс табели о рангах
ocupación laboral: 29 enero 1833, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: коллежский советник, шестой класс табели о рангах. Служил в департаменте Правительствующего Сената, работал над кодификацией законов
propietario: 6 septiembre 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями. Помещик Сергачского уезда Нижегородской губернии (425 душ), владел также имением в Новосильском уезде Тульской губернии
ocupación laboral: 8 noviembre 1835, Москва, Российская империя, Уволен по прошению от службы
ocupación laboral: 1837, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя, Почётный смотритель Балахнинского уездного училища
ocupación laboral: 27 marzo 1838 hasta 20 octubre 1840, Вильно, Виленская губерния, Российская империя, (Вильна, Литовская губерния) Виленский губернатор
ocupación laboral: 2 agosto 1851 hasta 11 abril 1853, Олонец, Олонецкая губерния, Российская империя, Олонецкий губернатор. Гражданский (статский) чин: действительный статский советник, четвёртый класс табели о рангах
ocupación laboral: 11 abril 1853 hasta 6 enero 1857, Воронеж, Воронежская губерния, Российская империя, Воронежский губернатор. В 1853 году организовывал в Воронеже первую выставку сельских произведений пяти черноземных губерний: Воронежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской
ocupación laboral: 6 enero 1857, Москва, Российская империя, Сенатор Правительствующего Сената, гражданский (статский) чин: тайный советник, третий класс табели о рангах
defunción: 18 marzo 1882, Москва, Российская империя, (6.03.1882 с.с.) Похороны: 3-й участок, Донской монастырь, Москва (на надгробии он с женой поименованы как Долгорукие, а не Долгоруковы)
residencia: 17 mayo 1815, Москва, Российская империя, Переехал с отцом по месту его работы после смерти матери в 1814 в Симбирске
estudios: 1820, Санкт-Петербург, Российская империя, Пажеский Е.И.В. корпус
ocupación laboral: 1826, Санкт-Петербург, Российская империя, Окончил Пажеский корпус, как непригодный к воинской, выпущен на гражданскую службу в Министерство иностранных дел
ocupación laboral: 1828, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер Высочайшего Двора, пятый класс табели о рангах
ocupación laboral: 1829 hasta 1836, Санкт-Петербург, Российская империя, Служил в русских миссиях сначала во Франкфурте-на-Майне, потом в Берлине
proclamas: ♀ Мария Александровна Апраксина (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя, Ей только пятнадцать лет, и потому их свадьба отложена на два года. Невеста очень хороша собой и сверх того будет богата, её тетка Баранова отдает ей своё имение
matrimonio: ♀ Мария Александровна Апраксина (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
ocupación laboral: 1834, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: камергер Высочайшего Двора, четвёртый класс табели о рангах
propietario: 6 septiembre 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями
ocupación laboral: 1836 hasta 1843, Санкт-Петербург, Российская империя, Занимал различные должности по Министерству финансов
ocupación laboral: 1843, Санкт-Петербург, Российская империя, Переведён в Министерство юстиции, с назначением обер-прокурором 5-го департамента Правительствующего сената
ocupación laboral: 10 marzo 1848 hasta 17 marzo 1848, Ковно, Ковенская губерния, Российская империя, Ковенский губернаторс (ныне Каунас)
ocupación laboral: 17 marzo 1848 hasta 2 octubre 1849, Витебск, Витебская губерния, Российская империя, Витебский губернатор
ocupación laboral: 2 noviembre 1859, Санкт-Петербург, Российская империя, По случаю пятидесятилетнего юбилея награждён алмазными знаками ордена Святого Александра Невского
ocupación laboral: 1864, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован почётным званием статс-секретарь, дававшим право личного доклада императору и объявления его словесных повелений. Назначен статс-секретарём принятия прошений на Высочайшее Имя и исполнял эту должность до 1884
ocupación laboral: 1871, Санкт-Петербург, Российская империя, Член Совета министерства финансов и член Государственного совета
ocupación laboral: 1872, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: действительный тайный советник, второй класс табели о рангах, назначен почётным членом Совета министров
ocupación laboral: 1880, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён орденом Святого Владимира 1-й степени
ocupación laboral: 1884, Санкт-Петербург, Российская империя, Вышел в отставку
defunción: 29 septiembre 1891, Санкт-Петербург, Российская империя, (16.09.1891 с.с.) Похоронен в фамильном склепе князей Долгоруковых в Духовской церкви Александро-Невской лавры
residencia: 17 mayo 1815, Москва, Российская империя, Переехал с отцом по месту его работы после смерти матери в 1814 в Симбирске
estudios: 1821 hasta 1827, Санкт-Петербург, Российская империя, Пажеский Е.И.В. корпус
servicio militar: 1831, Участник штурма Варшавы
servicio militar: 1834 hasta 1835, Участник Кавказской экспедиции против горцев
propietario: 6 septiembre 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями
matrimonio: ♀ Надежда Григорьевна Чернышева (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
servicio militar: 1839, Подполковник Генерального штаба. Вышел в отставку
servicio militar: 1853 hasta 1856, Орёл, Орловский уезд, Орловская губерния, Российская империя, Во время русско-англо-французской войны был начальником дружины Орловского уезда, потом командиром полка из 4-х дружин, затем начальником Комиссии попечения о больных и раненых воинах
defunción: 13 marzo 1856, Симферополь, Таврическая губерния, Российская империя, умер от тифа
matrimonio: ♂ Алексей Алексеевич Долгоруков , Санкт-Петербург, Российская империя
defunción: 1853, Санкт-Петербург, Российская империя
matrimonio: ♂ Алексей Алексеевич Долгоруков , Санкт-Петербург, Российская империя
otros: > 1858, Санкт-Петербург, Российская империя, Второй брак. Муж: Арман Роллан дю-Рокан
título: по рождению, княжна
título: по браку, княгиня
matrimonio: ♂ Николай Алексеевич Долгоруков , Санкт-Петербург, Российская империя
defunción: 1921
matrimonio: ♂ Дмитрий Алексеевич Долгоруков , Санкт-Петербург, Российская империя
título: граф
estudios: 1875, Санкт-Петербург, Российская империя, Санкт-Петербургская 3-я гимназия
estudios: 1879, Санкт-Петербург, Российская империя, историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. По окончании университета состоял помощником секретаря учёного комитета при Министерстве народного просвещения, затем — окружным инспектором Петербургского учебного округа
graduación: 1879, Санкт-Петербург, Российская империя, кандидат
ocupación laboral: marzo 1880, Нежин, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, почётный попечитель Историко-филологического института князя Безбородко
matrimonio: ♀ Мария Николаевна Долгорукова (Мусина-Пушкина) , Санкт-Петербург, Российская империя
ocupación laboral: 1890 hasta 1899, Киев, Российская империя, помощник попечителя Киевского учебного округа
ocupación laboral: 1900, Санкт-Петербург, Российская империя, член Совета министра народного просвещения; придворный чин: камергер, 4 класс табели о рангах
ocupación laboral: 1901, Санкт-Петербург, Российская империя, действительный статский советник, 4 класс табели о рангах
ocupación laboral: 1906 hasta 1907, Одесса, Таврическая губерния, Российская империя, попечитель Одесского учебного округа; в разгар революционного движения на юге России выдержал атаку увлечённых политикой профессоров и восстановил нормальный ход учебных занятий
ocupación laboral: 1907, Санкт-Петербург, Российская империя, почётный опекун Санкт-Петербургского присутствия Опекунского совета ведомства учреждений императрицы Марии
ocupación laboral: 1908 hasta 1913, Санкт-Петербург, Российская империя, попечитель Петербургского учебного округа
ocupación laboral: 1911, Санкт-Петербург, Российская империя, гофмейстер, 3 класс табели о рангах
ocupación laboral: 21 enero 1913, Санкт-Петербург, Российская империя, сенатор, присутствующий в Департаменте герольдии Правительствующего Сената. Был избран почётным гражданином посада Малой Вишеры Новгородской губернии
defunción: 27 junio 1918, Киев, Украинская держава
entierro: Киев, Украинская держава, Аскольдова могила
matrimonio: ♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская) , Москва, Российская империя
defunción: 1890, Москва, Российская империя
matrimonio: ♂ Алексей Николаевич Долгоруков , Санкт-Петербург, Российская империя
divorcio: ♂ Алексей Николаевич Долгоруков , Санкт-Петербург, Российская империя
matrimonio: ♂ Александр Николаевич Долгоруков , Санкт-Петербург, Российская империя
residencia: agosto 1917, Петроград, Российская империя, После ареста мужа за участие в Корниловском выступлении и его освобождения, выехала с мужем и детьми в Киев
residencia: 26 enero 1918, Киев, Украинская Держава, Сын Николай расстрелян большевиками
emigración: diciembre 1918, Германия, После занятия Киева петлюровцами с последними немецкими эшелонами эмигрировала с мужем и дочерью в Германию
emigración: mayo 1921, Париж, Иль-де-Франс, Франция, Эмигрировала с мужем и дочерью во Францию
residencia: febrero 1924, Браззавиль, Бельгийское Конго, Переехала в Бельгийское Конго по месту службы мужа во французской фирме
residencia: 1929, Рабат, Марокко, Переехала в Марокко по месту работы мужа бухгалтером
defunción: 1951, Рабат, Марокко, Похоронена на христианском кладбище города Рабат вместе с супругом. Распоряжением Правительства РФ от 11 ноября 2010 года за могилами закреплён статус «имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение»
ocupación laboral: 1892, Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich, Придворный чин: камергер Высочайшего двора, 4 класс табели о рангах
matrimonio: ♀ Варвара Николаевна Долгорукова (Перовская-Петрово-Соловово) , Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich
ocupación laboral: 1895, Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich, Гражданский (статский) чин: коллежский советник, 6 класс табели о рангах
ocupación laboral: 1900, Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich, Первый секретарь Министерства иностранных дел, международный авторитет по парапсихологии
título: 21 diciembre 1906, Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich, Граф Перовский-Петрово-Соловово (03.01.1907 - нов.стиль)
emigración: 1918?, Финляндия, Эмиграция с семьёй из Петрограда
emigración: 1920?, London, England, (Greater London, England) Эмигрировал с семьёй в Англию из Финляндии
ocupación laboral: mayo 1921, Бад-Рейхенгалле, Bayern, Deutschland, Участник Рейхенгалльского монархического Съезда о принципах формирования будущей имперской власти в России на случай падения власти большевиков. Съезд проводился при финансовой поддержке русско-германского националистического общества «Ауфбау»
ocupación laboral: marzo 1922, London, England, Член ЦК Русского Народно-Монархического Союза
defunción: 31 enero 1954, Челси, Королевский Боро Кенсингтон и Челси, Большой Лондон, England, (Chelsea, Royal Borough of Kensington and Chelsea, Greater London, England)
entierro: 3 febrero 1954, Челси, Королевский Боро Кенсингтон и Челси, Большой Лондон, England, Захоронен на кладбище Бромптон, Вэст Бромптон