Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Андрей Никитич Всеволожский n. 1840 d. 1893
De Rodovid ES
Linaje (al nacer) | Всеволожские |
Sexo | Masculino |
Nombre completo | Андрей Никитич Всеволожский |
Padres
♂ Никита Всеволодович Всеволожский [Всеволожские] n. 17 febrero 1799 d. 28 julio 1862 ♀ Екатерина Арсеньевна Жеребцова (Всеволожская) [Жеребцовы] n. 11 abril 1799 d. 1868 |
Acontecimientos
1840 nacimiento:
matrimonio: ♀ Наталия Павловна Соломирская (Всеволожская) [Соломирские] n. 1847 d. 1893
1867 nace:: ♂ Андрей Андреевич Всеволожский [Всеволожские] n. 1867
1868 nace:: ♂ Дмитрий Андреевич Всеволожский [Всеволожские] n. 1868 d. 1891
> 1881 ocupación laboral: действ.статский советник
1893 defunción:
Notas
Был членом Присутствия по крестьянским делам Пермской губ. Камер-юнкер (1869). Председательствовал в Пермских губернских собраниях (1870). Чиновник особых поручений при Министерстве путей сообщения (1871), затем при Министерстве внутренних дел (1873). Нижегородский вице-губернатор (1876). Состоял при Его Императорском Высочестве Михаиле Николаевиче - главнокомандующем Кавказской армией в качестве уполномоченного общества Красного Креста и находился в сражениях при Авлиаре и Деввбойну (1877). Камергер (1878), действ, статский советник и Таврический губернатор (с 1881).
Автор книги «Род Всеволожских»
Всеволожский Андрей Никитич (1840--1893) с 1859 служил в Тифлисе при князе А.И.Борятинском, как и его отец Никита Всеволодович (№93) и брат Всеволод (№103) Был членом Присутствия по крестьянским делам Пермской губ. Камер-юнкер (1869) Председательствовал в Пермских губернских.
Desde los abuelos hasta los nietos
estudios: 1808, окончил Пажеский корпус
servicio militar: 1835, гвардии [[штабс-капитан]]
ocupación laboral: 1876, [[действительный тайный советник]]
ocupación laboral: [[сенатор]]
matrimonio: ♀ Елена Алексеевна Щербатова (Толстая)
ocupación laboral: 1812, [[камер-паж]]
estudios: 1812, окончил Пажеский корпус
servicio militar: 27 agosto 1812, Произведен в прапорщики Семеновского полка
otros: 1813, Ноллендорф, принимал участие в военных действиях, при Ноллендорфе, пулей был ранен в ногу.
otros: 15 septiembre 1813, Награждён орденом Святой Анны 4-й степени и прусским знаком отличия Железного креста.
servicio militar: 23 septiembre 1813, Произведен в подпоручики
servicio militar: 13 enero 1816, Произведен в поручики
otros: 23 mayo 1816, Назначен полковым квартермистром
servicio militar: 9 abril 1819, [[штабс-капитан]] [[лейб-гвардии Семёновский полк|лейб-гвардии Семёновского полка]]
otros: 19 agosto 1819, сдал должность
otros: 25 diciembre 1819, Назначен адъютантом к генералу Коновницыну.
nacimiento: 24 enero 1821, переведен в Преображенский полк с оставлением в должности
otros: 26 febrero 1821, Произведен в капитаны
otros: 22 abril 1821, Произведен в полковники
otros: 3 marzo 1823, Назначен адъютантом к Его Королевскому Высочеству Герцогу Александру Вюртембергскому.
otros: 13 enero 1829, Уволен, от военной службы в размере полного жалования
otros: 1 mayo 1830, Произведён в действительные статские советники
otros: 1 marzo 1833, Орден Святой Анны 2-й степени украшенным Императорской короною
otros: 4 abril 1834, Награждён орденом Святого Владимира 3-ей степени
servicio militar: 1835, гвардии [[полковник]]
otros: 12 abril 1836, Награждён орденом Святого Станислава 2-й степени
otros: 30 abril 1840, Награждён орденом Святой Анны 1-й степени
ocupación laboral: 15 abril 1841, [[тайный советник]]
otros: 22 agosto 1841, За беспорочную службу награждён знаком отличия.
defunción: 11 junio 1854, 30.05.1854-ст.стиль
estudios: Пажеский корпус
servicio militar: [[штабс-капитан]] лейб-гвардии Семёновского полка
ocupación laboral: [[статский советник]]
matrimonio: ♀ Елизавета Алексеевна Загряжская (Толстая)
ocupación laboral: 1814, [[камер-паж]]
defunción: 13 mayo 1872, 01.05.1872-ст.стиль
entierro: с. Мелково, Осташковский уезд
matrimonio: ♀ Софья Ивановна Трубецкая (Всеволожская)
servicio militar: 1813, Корнет
servicio militar: 1817, поручик
servicio militar: 1819, штабс-ротмистр
ocupación laboral: 1837, церемониймейстер
ocupación laboral: 1837, камергер
ocupación laboral: 1841, Действительный статский советник
defunción: 1 abril 1864
ocupación laboral: [[статский советник]]
ocupación laboral: 19 septiembre 1844 hasta 8 septiembre 1846, Виленский губернатор
defunción: 1868
entierro: Никольское кладбище, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург
ocupación laboral: действ.ст.советник, егермейстер
defunción: 1891