Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Юлия Петровна Пален (фон Тизенгаузен) n. 22 marzo 1782 d. 30 septiembre 1862
De Rodovid ES
Persona:313777
Linaje (al nacer) | Палены |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Юлия Петровна Пален |
Otros apellidos | фон Тизенгаузен |
Otros nombres | Шарлотта |
Padres
♂ Петер Людвиг Пётр фон дер Пален [Палены] n. 17 junio 1745 d. 13 febrero 1826 ♀ Юлиана Ивановна Шеппинг (Паленa) [Шеппинги] n. 14 abril 1751 d. 1 marzo 1814 |
Acontecimientos
22 marzo 1782 nacimiento: Эккау, Курльд
matrimonio: ♂ Paul von Tiesenhausen [Tiesenhausen] n. 27 agosto 1774 d. 30 noviembre 1864
1804 nace:: ♀ Елена Павловна Тизенгаузен (Донец-Захаржевская) [Тизенгаузены] n. 1804 d. 1890
1809 nace:: ♂ Эдуард Павлович Тизенгаузен [Тизенгаузены] n. 1809 d. 1885
31 marzo 1810 nace:: ♀ Наталья Павловна Тизенгаузен (Панина) [Тизенгаузены] n. 31 marzo 1810 d. 18 junio 1899
1811 nace:: ♂ Федор Павлович (Фердинанд Пауль) Тизенгаузен [Тизенгаузены] n. 1811 d. 1870
30 septiembre 1862 defunción: Ревель, Эстония
Desde los abuelos hasta los nietos
Abuelos
Abuelos
Padres
♂ Hans (Ivan Alexeïevitch) von der Pahlen
nacimiento: 28 octubre 1740, Vihula (commune), château de Palmse dans l'ouïezd de Virumaa du gouvernement d'Estonie de l'Empire russe
título: baron
título: 1771, ordre de Saint-Georges du 4e degré
matrimonio: ♀ Беатa Ульрикa София фон Стенбок (фон дер Паленa)
título: 1814, ordre de Sainte-Anne du 1er degré
defunción: 19 mayo 1817, Vihula (commune), château de Palmse dans l'ouïezd de Virumaa du gouvernement d'Estonie de l'Empire russe
título: baron
título: 1771, ordre de Saint-Georges du 4e degré
matrimonio: ♀ Беатa Ульрикa София фон Стенбок (фон дер Паленa)
título: 1814, ordre de Sainte-Anne du 1er degré
defunción: 19 mayo 1817, Vihula (commune), château de Palmse dans l'ouïezd de Virumaa du gouvernement d'Estonie de l'Empire russe
Padres
== 3 ==
♂ Фёдор Петрович фон дер Пален
nacimiento: 2 septiembre 1780, Митава
ocupación laboral: тайный советник, член Государственного Совета
título: 1798, барон, граф
matrimonio: ♀ Вера Григорьевна Чернышева (Пален)
defunción: 8 enero 1863, Петербург
ocupación laboral: тайный советник, член Государственного Совета
título: 1798, барон, граф
matrimonio: ♀ Вера Григорьевна Чернышева (Пален)
defunción: 8 enero 1863, Петербург
♂ Пауль Карл Ернст Вільгельм Филипп Павло Петрович фон дер Пален 2-й
nacimiento: 7 julio 1775, Російська імперія
título: Російська імперія, граф
servicio militar: 1 enero 1790, Російська імперія, ротмистр Оренбургского драгунского полка
servicio militar: 1793, Російська імперія, премьер-майор Московского карабинерного полка
servicio militar: 28 julio 1798, Російська імперія, полковник Кирасирского Его Величества лейб-гвардии полка
matrimonio: ♀ Марія Павлівна Скавронська (фон дер Пален, Ожаровська) , 1-я жена (1-й муж)
servicio militar: 11 marzo 1800, Російська імперія, генерал-майор
hecho 2: 14 septiembre 1800 hasta 28 julio 1803, Російська імперія, принят на службу с назначением шефом гусарского Бобыря (Изюмского) полка
divorcio: ♀ Марія Павлівна Скавронська (фон дер Пален, Ожаровська)
servicio militar: 30 agosto 1808 hasta, Російська імперія, шеф Дерптского драгунского полка
matrimonio: ♀ Аграфена Ивановна Озерова (Лермонтова, фон дер Пален) , 2-я жена (2-й муж)
servicio militar: 20 diciembre 1815, Російська імперія, генерал-лейтенант
matrimonio: ♀ Екатерина Васильевна Орлова (фон дер Пален) , 3-я жена
servicio militar: 25 junio 1828, Російська імперія, генерал от кавалерии
defunción: 9 febrero 1834, Російська імперія
entierro: Введенское (Единоверческое) кладбище, Москва, Російська імперія
título: Російська імперія, граф
servicio militar: 1 enero 1790, Російська імперія, ротмистр Оренбургского драгунского полка
servicio militar: 1793, Російська імперія, премьер-майор Московского карабинерного полка
servicio militar: 28 julio 1798, Російська імперія, полковник Кирасирского Его Величества лейб-гвардии полка
matrimonio: ♀ Марія Павлівна Скавронська (фон дер Пален, Ожаровська) , 1-я жена (1-й муж)
servicio militar: 11 marzo 1800, Російська імперія, генерал-майор
hecho 2: 14 septiembre 1800 hasta 28 julio 1803, Російська імперія, принят на службу с назначением шефом гусарского Бобыря (Изюмского) полка
divorcio: ♀ Марія Павлівна Скавронська (фон дер Пален, Ожаровська)
servicio militar: 30 agosto 1808 hasta, Російська імперія, шеф Дерптского драгунского полка
matrimonio: ♀ Аграфена Ивановна Озерова (Лермонтова, фон дер Пален) , 2-я жена (2-й муж)
servicio militar: 20 diciembre 1815, Російська імперія, генерал-лейтенант
matrimonio: ♀ Екатерина Васильевна Орлова (фон дер Пален) , 3-я жена
servicio militar: 25 junio 1828, Російська імперія, генерал от кавалерии
defunción: 9 febrero 1834, Російська імперія
entierro: Введенское (Единоверческое) кладбище, Москва, Російська імперія
♀ Maria Louise Elisabeth von der Pahlen
nacimiento: 18 septiembre 1778, Bezirk Bauska, Lettland, Herrenhaus Kauzmünde, Saulaine
matrimonio: ♂ Christoph Johann Friedrich von Medem
defunción: 23 marzo 1831, Jelgava
matrimonio: ♂ Christoph Johann Friedrich von Medem
defunción: 23 marzo 1831, Jelgava
♀ Friederike Juliana Henrietta von der Pahlen
nacimiento: 19 junio 1788
título: Countess
matrimonio: ♂ Peter Theodor von Hahn
defunción: 7 abril 1866
título: Countess
matrimonio: ♂ Peter Theodor von Hahn
defunción: 7 abril 1866
♂ Paul von Tiesenhausen
nacimiento: 27 agosto 1774, Tallinn
matrimonio: ♀ Юлия Петровна Пален (фон Тизенгаузен)
defunción: 30 noviembre 1864, Tallinn
matrimonio: ♀ Юлия Петровна Пален (фон Тизенгаузен)
defunción: 30 noviembre 1864, Tallinn
== 3 ==
Hijos
♂ Viktor Nikititch Panine
nacimiento: 28 marzo 1801, Moscou, gouvernement de Moscou de l'Empire russe
título: comte
matrimonio: ♀ Наталья Павловна Тизенгаузен (Панина) , Saint-Pétersbourg
defunción: 1 abril 1874, Nice (06), sous le président de la Troisième République Patrice de Mac Mahon
título: comte
matrimonio: ♀ Наталья Павловна Тизенгаузен (Панина) , Saint-Pétersbourg
defunción: 1 abril 1874, Nice (06), sous le président de la Troisième République Patrice de Mac Mahon
♂ Григорий Андреевич Донец-Захаржевский
nacimiento: 12 octubre 1792
matrimonio:
matrimonio: ♀ Елена Павловна Тизенгаузен (Донец-Захаржевская)
defunción: 30 octubre 1846, Санкт-Петербург, Российская империя
matrimonio:
matrimonio: ♀ Елена Павловна Тизенгаузен (Донец-Захаржевская)
defunción: 30 octubre 1846, Санкт-Петербург, Российская империя
Hijos
Nietos
♀ Анастасия Сергеевна Мальцeва (Панина)
nacimiento: 1850
título: по браку, графиня
matrimonio: ♂ Vladimir Viktorovitch Panine
matrimonio: ♂ w Иван Ильич Петрункевич , 2
defunción: 1932
título: по браку, графиня
matrimonio: ♂ Vladimir Viktorovitch Panine
matrimonio: ♂ w Иван Ильич Петрункевич , 2
defunción: 1932
♂ Владимир Егорович Комаровский
nacimiento: 1835, или 1836
título: граф
matrimonio: ♀ Leonilla Viktorovna Panine (Komarovsky)
defunción: 1886
título: граф
matrimonio: ♀ Leonilla Viktorovna Panine (Komarovsky)
defunción: 1886
♂ Владимир Васильевич Левашов
nacimiento: 30 noviembre 1834
título: граф
servicio militar: 13 agosto 1852, корнет лейб-гвардии Гусарского полка
servicio militar: 11 junio 1854, адъютант Е.И.В. Великого князя Михаила Николаевича
matrimonio: ♀ Olga Viktorovna Panine (Levachov) , Санкт-Петербург
ocupación laboral: 1861 hasta 1866, Орловский губернатор
servicio militar: 30 agosto 1862, полковник
servicio militar: 8 noviembre 1866, генерал-майор
ocupación laboral: 1867 hasta 28 septiembre 1874, Кутаисский военный губернатор
ocupación laboral: 17 agosto 1876 hasta 14 septiembre 1878, градоначальник Одессы
servicio militar: 30 agosto 1880, генерал-лейтенант
servicio militar: 30 agosto 1894, генерал от артиллерии
defunción: 26 mayo 1898
entierro: Духовская церковь, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург
título: граф
servicio militar: 13 agosto 1852, корнет лейб-гвардии Гусарского полка
servicio militar: 11 junio 1854, адъютант Е.И.В. Великого князя Михаила Николаевича
matrimonio: ♀ Olga Viktorovna Panine (Levachov) , Санкт-Петербург
ocupación laboral: 1861 hasta 1866, Орловский губернатор
servicio militar: 30 agosto 1862, полковник
servicio militar: 8 noviembre 1866, генерал-майор
ocupación laboral: 1867 hasta 28 septiembre 1874, Кутаисский военный губернатор
ocupación laboral: 17 agosto 1876 hasta 14 septiembre 1878, градоначальник Одессы
servicio militar: 30 agosto 1880, генерал-лейтенант
servicio militar: 30 agosto 1894, генерал от артиллерии
defunción: 26 mayo 1898
entierro: Духовская церковь, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург
Nietos