Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Николай Дмитриевич Чертков n. 18 julio 1794 d. 14 noviembre 1852
De Rodovid ES
Persona:323679
Linaje (al nacer) | Чертковы |
Sexo | Masculino |
Nombre completo | Николай Дмитриевич Чертков |
Padres
♂ Дмитрий Васильевич Чертков [Чертковы] n. 1 mayo 1758 d. 11 abril 1831 ♀ Евдокия (Авдотья) Степановна Тевяшова (Черткова) [Тевяшовы] n. 1770 d. 1827 |
Acontecimientos
18 julio 1794 nacimiento: Воронеж, Российская империя
14 noviembre 1852 defunción: Санкт-Петербург, Российская империя
Desde los abuelos hasta los nietos
Abuelos
♂ Александр Францевич де Санти
nacimiento: 1757
matrimonio: ♀ Елизавета Васильевна Лачинова (де Санти)
título: 1757, граф
servicio militar: 1794, бригадир
nacimiento: 1831
matrimonio: ♀ Елизавета Васильевна Лачинова (де Санти)
título: 1757, граф
servicio militar: 1794, бригадир
nacimiento: 1831
♂ Лев Францевич де Санти
nacimiento: 1734 a 1742
título: граф
matrimonio: ♀ Анна Александровна Нарбекова (де Санти)
defunción: ~ 1806
título: граф
matrimonio: ♀ Анна Александровна Нарбекова (де Санти)
defunción: ~ 1806
Abuelos
Padres
♂ Николай Васильевич Чертков
nacimiento: 1764
servicio militar: отставной [[секунд-майор]]
matrimonio: ♀ Наталья Алексеевна Хрущова (Черткова)
defunción: > 1838
servicio militar: отставной [[секунд-майор]]
matrimonio: ♀ Наталья Алексеевна Хрущова (Черткова)
defunción: > 1838
Padres
== 3 ==
♂ Іван Дмитрович Чертков
nacimiento: 29 diciembre 1797, Воронеж, Російська імперія
ocupación laboral: 25 marzo 1813, Російська імперія, [[коллежский регистратор]]
servicio militar: 13 octubre 1813, Російська імперія, [[прапорщик]] Арзамасского конно-егерского полка
servicio militar: 13 marzo 1814, Російська імперія, [[подпоручик]]
servicio militar: noviembre 1814, Російська імперія, бригадный адъютант шефа своего полка генерал-майора И. А. Хрущева
servicio militar: 1 julio 1816, Російська імперія, адъютант командира 4-го резервного кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта графу П. П. Палена
servicio militar: agosto 1816, Російська імперія, [[корнет]] Лейб-гвардии гусарский полк
servicio militar: 13 febrero 1817, Російська імперія, [[поручик]]
servicio militar: 2 febrero 1819, Російська імперія, [[ротмистр]]
servicio militar: 13 noviembre 1820, Російська імперія, адъютант Командующего гвардейским корпусом Генерал-адъютанта И. В. Васильчикова
servicio militar: 1 febrero 1822, Російська імперія, адъютант Начальника Главного штаба Его Императорского Величества Генерала от инфантерии кн. П. М. Волконского
matrimonio: ♀ Елена Григорьевна Строганова (Черткова)
servicio militar: 18 enero 1826, Російська імперія, [[полковник]]
servicio militar: 27 noviembre 1826, Російська імперія, адъютант Вел. Кн. Михаила Павловича
ocupación laboral: 1 enero 1833, Російська імперія, [[действительный статский советник]]
otros: 1 enero 1833, Російська імперія, уволен от службы
ocupación laboral: 20 abril 1840, Російська імперія, [[шталмейстер]] Двора Его Императорского Величества
defunción: 6 febrero 1865, Москва, Російська імперія
entierro: Духовская церковь, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Російська імперія
ocupación laboral: 25 marzo 1813, Російська імперія, [[коллежский регистратор]]
servicio militar: 13 octubre 1813, Російська імперія, [[прапорщик]] Арзамасского конно-егерского полка
servicio militar: 13 marzo 1814, Російська імперія, [[подпоручик]]
servicio militar: noviembre 1814, Російська імперія, бригадный адъютант шефа своего полка генерал-майора И. А. Хрущева
servicio militar: 1 julio 1816, Російська імперія, адъютант командира 4-го резервного кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта графу П. П. Палена
servicio militar: agosto 1816, Російська імперія, [[корнет]] Лейб-гвардии гусарский полк
servicio militar: 13 febrero 1817, Російська імперія, [[поручик]]
servicio militar: 2 febrero 1819, Російська імперія, [[ротмистр]]
servicio militar: 13 noviembre 1820, Російська імперія, адъютант Командующего гвардейским корпусом Генерал-адъютанта И. В. Васильчикова
servicio militar: 1 febrero 1822, Російська імперія, адъютант Начальника Главного штаба Его Императорского Величества Генерала от инфантерии кн. П. М. Волконского
matrimonio: ♀ Елена Григорьевна Строганова (Черткова)
servicio militar: 18 enero 1826, Російська імперія, [[полковник]]
servicio militar: 27 noviembre 1826, Російська імперія, адъютант Вел. Кн. Михаила Павловича
ocupación laboral: 1 enero 1833, Російська імперія, [[действительный статский советник]]
otros: 1 enero 1833, Російська імперія, уволен от службы
ocupación laboral: 20 abril 1840, Російська імперія, [[шталмейстер]] Двора Его Императорского Величества
defunción: 6 febrero 1865, Москва, Російська імперія
entierro: Духовская церковь, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Російська імперія
♂ Александр Дмитриевич Чертков
nacimiento: 19 junio 1789, Воронеж, Российская империя
proclamas: ♀ Елизавета Григорьевна Чернышева (Черткова)
matrimonio: ♀ Елизавета Григорьевна Чернышева (Черткова)
defunción: 10 noviembre 1858, Москва, Российская империя, Ваганьковское кладбище
proclamas: ♀ Елизавета Григорьевна Чернышева (Черткова)
matrimonio: ♀ Елизавета Григорьевна Чернышева (Черткова)
defunción: 10 noviembre 1858, Москва, Российская империя, Ваганьковское кладбище
♀ Екатерина Дмитриевна Черткова (Сонцова)
nacimiento: 1793, Российская империя
defunción: 1867, Российская империя
defunción: 1867, Российская империя
♀ Марія Дмитрівна Черткова (фон Шеппінг)
nacimiento: 1800, Російська імперія, или 1799
título: по браку, баронесса
matrimonio: ♂ Отто Дмитриевич Шёппинг
defunción: 25 julio 1874, Висбаден, Германия
título: по браку, баронесса
matrimonio: ♂ Отто Дмитриевич Шёппинг
defunción: 25 julio 1874, Висбаден, Германия
♀ Прасковья Дмитриевна Черткова (Хрущёва)
nacimiento: 1791?, Воронеж, Воронежская губерния, Российская империя
matrimonio: ♂ Иван Алексеевич Хрущов (Хрущёв)
defunción: > 1824, Москва, Российская империя
matrimonio: ♂ Иван Алексеевич Хрущов (Хрущёв)
defunción: > 1824, Москва, Российская империя
== 3 ==