Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Zeyneb Mellouli
De Rodovid ES
Persona:368470
Linaje (al nacer) | Mellouli |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Zeyneb Mellouli |
Padres |
Desde los abuelos hasta los nietos
Abuelos
♀ Zulaikha Cherif (Zanoukha)
matrimonio: ♂ Mohamed Hédi Baïram
defunción: 2 enero 2019
entierro: 3 enero 2019, Cimetière du Djellaz
defunción: 2 enero 2019
entierro: 3 enero 2019, Cimetière du Djellaz
♂ Fouad Mbazaa
nacimiento: 15 junio 1933
matrimonio: ♀ Lilia Ben Chedly
condición social: 1947 hasta, membre de la jeunesse constitutionelle
condición social: 1954 hasta, membre de la cellule du Néo-Destour
condición social: 1956 hasta, président de la cellule du Montpellier
condición social: 1969 hasta 1973, Tunis, Cheikh El Médina
condición social: 1969 hasta 1973, Tunisie,
condición social: 13 septiembre 1973 hasta 7 noviembre 1979, ministre de la Jeunesse et des Sports
condición social: 1975 hasta 1980, La Marsa, Maire-gouverneur
nacimiento: 13 septiembre 1979 hasta 3 diciembre 1980, Ministre de la Santé publique
condición social: 7 noviembre 1979 hasta 2 enero 1981, Ministre des Affaires culturelles tunisien
condición social: 7 noviembre 1979 hasta 3 diciembre 1980, Tunisie, Ministre de l'Information tunisien
condición social: 1981 hasta 1986, Genève, Suisse, Ambassadeur de la Tunisie auprès de l'Office des Nations unies à Genève
condición social: 1995 hasta 1998, Carthage, Maire-gouverneur
condición social: 14 octubre 1997 hasta 15 enero 2011, Président de la Chambre des députés
condición social: 15 enero 2011 hasta 13 diciembre 2011, Tunisie, Président de la République par intérim
matrimonio: ♀ Lilia Ben Chedly
condición social: 1947 hasta, membre de la jeunesse constitutionelle
condición social: 1954 hasta, membre de la cellule du Néo-Destour
condición social: 1956 hasta, président de la cellule du Montpellier
condición social: 1969 hasta 1973, Tunis, Cheikh El Médina
condición social: 1969 hasta 1973, Tunisie,
condición social: 13 septiembre 1973 hasta 7 noviembre 1979, ministre de la Jeunesse et des Sports
condición social: 1975 hasta 1980, La Marsa, Maire-gouverneur
nacimiento: 13 septiembre 1979 hasta 3 diciembre 1980, Ministre de la Santé publique
condición social: 7 noviembre 1979 hasta 2 enero 1981, Ministre des Affaires culturelles tunisien
condición social: 7 noviembre 1979 hasta 3 diciembre 1980, Tunisie, Ministre de l'Information tunisien
condición social: 1981 hasta 1986, Genève, Suisse, Ambassadeur de la Tunisie auprès de l'Office des Nations unies à Genève
condición social: 1995 hasta 1998, Carthage, Maire-gouverneur
condición social: 14 octubre 1997 hasta 15 enero 2011, Président de la Chambre des députés
condición social: 15 enero 2011 hasta 13 diciembre 2011, Tunisie, Président de la République par intérim
Abuelos
Padres
Padres
== 3 ==
== 3 ==