Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Михаил Алексеевич Хвостов d. 1753
De Rodovid ES
Persona:412645
Linaje (al nacer) | Хвостовы |
Sexo | Masculino |
Nombre completo | Михаил Алексеевич Хвостов |
Padres
♂ Алексей Романович Хвостов [Хвостовы] n. 1666 d. 1738 |
Acontecimientos
otros: воевода Устюжский
servicio militar: подполковник(1742)
otros: Статский советник(1753)
1731 nace:: ♂ Семён Михайлович Хвостов [Хвостовы] n. 1731 d. 1799
1732 nace:: ♂ Иван Михайлович Хвостов [Хвостовы] n. 1732 d. 1809
1753 defunción:
Notas
был при осаде Очакова в 1736 году
Desde los abuelos hasta los nietos
Abuelos
Abuelos
Padres
♂ Осип Романович Хвостов
otros: служил в начальных людях 1697-1702 гг.
servicio militar: полковник
otros: член Малороссийской коллегии
servicio militar: полковник
otros: член Малороссийской коллегии
Padres
== 3 ==
== 3 ==
Hijos
Hijos
Nietos
♂ Пётр Михайлович Лунин
nacimiento: 1746, Москва
servicio militar: генерал-поручик
servicio militar: генерал-лейтенант
matrimonio: ♀ Евдокия/Авдотья/ Семёновна Хвостова (Лунина)
defunción: 1822, Желудево, Шиловский район, Рязанский округ, Московская область
servicio militar: генерал-поручик
servicio militar: генерал-лейтенант
matrimonio: ♀ Евдокия/Авдотья/ Семёновна Хвостова (Лунина)
defunción: 1822, Желудево, Шиловский район, Рязанский округ, Московская область
♂ Алексей Матвеевич Окулов
nacimiento: 7 abril 1766, Российская империя
servicio militar: генерал-майор
otros: Действительный статский советник
matrimonio: ♀ Прасковья Семёновна Хвостова (Окулова)
ocupación laboral: septiembre 1801 hasta 25 junio 1802, Олонецкий гражданский губернатор
ocupación laboral: 25 junio 1802 hasta 13 diciembre 1802, Архангельский гражданский губернатор
ocupación laboral: 21 diciembre 1802 hasta 1803, Николаевский гражданский губернатор
ocupación laboral: 1803 hasta 1805, Херсонский гражданский губернатор
defunción: 16 diciembre 1821, Москва
servicio militar: генерал-майор
otros: Действительный статский советник
matrimonio: ♀ Прасковья Семёновна Хвостова (Окулова)
ocupación laboral: septiembre 1801 hasta 25 junio 1802, Олонецкий гражданский губернатор
ocupación laboral: 25 junio 1802 hasta 13 diciembre 1802, Архангельский гражданский губернатор
ocupación laboral: 21 diciembre 1802 hasta 1803, Николаевский гражданский губернатор
ocupación laboral: 1803 hasta 1805, Херсонский гражданский губернатор
defunción: 16 diciembre 1821, Москва
Nietos