Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Варвара Николаевна Мандрыка (Перцова) n. 20 julio 1812 d. 1891
De Rodovid ES
Linaje (al nacer) | Мандрыки |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Варвара Николаевна Мандрыка |
Otros apellidos | Перцова |
Padres
♂ Николай Яковлевич Мандрыка [Мандрыки] n. 7 enero 1777 d. 6 julio 1853 ♀ Екатерина Захаровна Зотова (Мандрыка) [Зотовы] n. 1774 d. 1827? |
Acontecimientos
20 julio 1812 nacimiento: Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, От 2-го брака.
1830 estudios: Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, Окончила Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт) в 1830 г., выпуск 19.
1831 residencia: Казань, Казанская губерния, Российская империя
noviembre 1834 matrimonio: Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, или 1831, ♂ Эраст Петрович Перцов [Перцовы] n. 29 noviembre 1804 d. 12 julio 1873
1835? nace:: ♂ Пётр Эрастович Перцов [Перцовы] n. 1835?
1891 defunción: Казань, Казанская губерния, Российская империя
Fuentes
- ↑ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Том 3 (Л-О). Киев, Типо-Литография "С.В. Кульженко", 1912, 930 стр. Стр. 358 - 373. - Стр.368
- ↑ Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт). - Исторический очерк. 1764-1914. Указатель имен воспитанниц, окончивших курсы Императорского воспитательного общества благородных девиц. Страниц: 1237. http://encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2806468273
- ↑ Алиев И. А. Александра Андреевна Фукс (Апехтина): жизнь и деятельность. - http://ndrt.ru/Articles.php?id=340&Articles.php?catid=5
- ↑ Новиков А.П., Елдашев А.М. Материалы о Екатерине Захаровне Мандрыка (игуменьи Марии). - Статьи, фотографии Балашовского Покровского женского монастыря и икон, написанных Марией. Саратов, архив А. П. Новикова
- ↑ Модзалевский Б. Перцов Эраст Петрович. Большая биографическая энциклопедия. 2009. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/100055/Перцов http://www.biografija.ru/biography/percov-erast-petrovich.htm
- ↑ Привалов М. К. Род Мандрыки. –СПб.: Типография ООО «Студия НП-Принт», 2015. — 372 с., ил. ISBN 978-5-91542-287-1 - № 79
Desde los abuelos hasta los nietos
servicio militar: 1786, Киевское наместничество, Российская империя, Квартермистр Киевского гарнизонного (Орловского) пехотного полка; был в Турецком и Крымском походах.
probanza: 1786, Кобыжча, Козелецкий уезд, Киевское наместничество, Российская империя, По завещанию отца получил 44 души крестьян; за ним в Кобыжче мужского пола 134, женского пола 143 души (1795); там-же м.п.142 души (1816); там-же м.п. 140, ж.п.
servicio militar: 28 junio 1787, Киевское наместничество, Российская империя, Капитан Киевского гарнизонного (Орловского) пехотного полка.
servicio militar: 24 diciembre 1788, Киевское наместничество, Российская империя, Секунд-майор при отставке Киевского гарнизонного (Орловского) пехотного полка.
matrimonio: ♀ Анна ? (Мандрыка) , Кобыжча, Козелецкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя
ocupación laboral: 1809, Кобыжча, Козелецкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Подкоморий Козелецкого уезда (укр. повета).
residencia: 1815, Кобыжча, Козелецкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Секунд-майор в отставке.
defunción: > 1816, Кобыжча, Козелецкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя
matrimonio: ♀ Елена ? (Мандрыка) , Кобыжча, Козелецкий уезд, Киевское наместничество, Российская империя
servicio militar: 1815, Кобыжча, Козелецкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Подполковник, Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска
residencia: 1823, Кобыжча, Козелецкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя
defunción: > 1824, Кобыжча, Козелецкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя
matrimonio: ♂ ? Григорович , Кобыжча, Кобыжская сотня, Киевский полк, Гетманщина
servicio militar: 25 marzo 1787, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, Род войск: Преображенский полк, воинское звание: фурьер.
servicio militar: 1 julio 1793, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, Род войск: Преображенский полк, воинское звание: сержант.
servicio militar: 1 enero 1796, Род войск: Корпус пеших стрелков, воинское звание: поручик
servicio militar: 28 marzo 1797, Род войск: Екатеринославский кирасирский полк, воинское звание: поручик.
servicio militar: 29 septiembre 1800, Род войск: Екатеринославский кирасирский полк, воинское звание: штабс-ротмистр
servicio militar: 22 abril 1804, Род войск: Екатеринославский кирасирский полк, воинское звание: ротмистр
servicio militar: 1806 hasta 1807, Род войск: Екатеринославский кирасирский полк, воинское звание: ротмистр. Был в походах: в Пруссии, при Иудтуске, Гутштате, Аппендорфе, Гейльсбере (получил контузию в ногу ядром), Фридланде (получил орден св. Анны 4-ой степени).
servicio militar: 29 mayo 1809, Род войск: Екатеринославский кирасирский полк, воинское звание: майор. Был в походе в Галиции
servicio militar: 13 septiembre 1812, Род войск: Екатеринославский кирасирский полк, воинское звание: подполковник. Участвовал в сражениях при Смоленске, Бородине, потерял правую ногу, оторванную ядром, награждён орденом св. Анны 2-ой степени за отличие в сражении при Бородине.
servicio militar: 28 junio 1813, Удалён от должности по ревизии сенатора
servicio militar: 5 febrero 1815, Бердичев, Черниговская губерния, Российская империя, полицеймейстер гор. Бердичева до увольнения в отставку
servicio militar: 28 junio 1815, Бердичев, Черниговская губерния, Российская империя, Удалён от должности по ревизии сенатора Силерса по делу о беспорядках в Волынской губернии.
servicio militar: 24 febrero 1816, Владимир, Владимирская губерния, Российская империя, Род войск: Владимирский внутренний гарнизонный батальон, воинское звание: подполковник. Переведён за ранами
servicio militar: 12 marzo 1816, Бердичев, Черниговская губерния, Российская империя, Род войск: Владимирский внутренний гарнизонный батальон, воинское звание: полковник. При отставке с мундиром и пенсионом полного жалованья
matrimonio: ♀ ? Кицинская (Мандрыка) , Бердичев, Черниговская губерния, Российская империя
servicio militar: 1820, Бердичев, Черниговская губерния, Российская империя, По решению Сената признан невинным по делу о беспорядках, открытых сенатором Силерсом в 1815 г. в Волынской губернии
servicio militar: 1821, Бердичев, Черниговская губерния, Российская империя, За всё время нахождения под судом, награждён жалованьем и вместо получаемого по старому положению пенсиона – таковым же по новым кирасирским окладам
servicio militar: 23 junio 1822, Вологда, Вологодская губерния, Российская империя, Место работы: Вологодское губернское правление, должность: вице-губернатор. Коллежский советник. Был вице-губернатором до самой смерти
ocupación laboral: 9 mayo 1824, Полтава, Полтавский уезд, Полтавская губерния в составе Малороссийского генерал-губернаторства, Российская империя, Место работы: Полтавское губернское правление, должность: вице-губернатор
ocupación laboral: 22 agosto 1826, Полтава, Полтавский уезд, Полтавская губерния в составе Малороссийского генерал-губернаторства, Российская империя, Место работы: Полтавское губернское правление, должность: вице-губернатор. Статский советник со старшинством. Там-же служил и в 1829 году
defunción: 14 diciembre 1830, Полтава, Полтавский уезд, Полтавская губерния в составе Малороссийского генерал-губернаторства, Российская империя
ocupación laboral: 1794?, Царське Село, Санкт-Петербурзька губернія, Російська імперія, Служила горничной (камер-юнгфера) при императрице.
matrimonio: ♂ Николай Яковлевич Мандрыка , Санкт-Петербург, Російська імперія, 1-я жена
defunción: 5 enero 1807, Царське Село, Санкт-Петербурзька губернія, Російська імперія, Умерла на 31 году, погребена в подвале под церковью Казанской Божией Матери на Казанском кладбище в Царском Селе (надгробие).
estudios: 9 septiembre 1828, Наумовка, Белгородский уезд, Черниговская губерния
matrimonio: ♂ Николай Яковлевич Мандрыка , село Наумовка, Белгородский уезд, Белгородская губерния, 3-я жена
defunción: 25 mayo 1877, Наумовка, Белгородский уезд
servicio militar: [[поручик]] лейб-гвардии Конно-гренадерского полка
número de matrimonios: холост
defunción: 1831, убит в бою под Варшавой
servicio militar: [[есаул]] Оренбургского казачьего войска
matrimonio: ♀ Екатерина Захаровна Рокасовская (Мандрыка) , Оренбург, Оренбургская губерния, Российская империя
defunción: 1841 a 1845
defunción: 1860 a 1861, Архангельск, умер холостым и психически больным
matrimonio: ♀ Мария Петровна Поль (Мандрыка)
servicio militar: 1851, Санкт-Петербург, поступил на службу в лейб-гвардии Гусарский Его Императорского Величества полк
servicio militar: 1853, [[корнет]] лейб-гвардии Гусарского Его Императорского Величества полка
servicio militar: 1859, штаб-ротмистр лейб-гвардии Гусарского Его Императорского Величества полка в отставке
matrimonio: ♀ София Ивановна Назорова (Мандрыка) , 2-я жена
defunción: 5 abril 1901, Царское Село, Санкт-Петербургская губерния
entierro: Казанское кладбище, Царское Село
defunción: 26 julio 1833, Казань
entierro: Клаиловское кладбище, Казань
estudios: 1824, Санкт-Петербург, окончила Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт), выпуск 17.
ordenación mormona: 7 julio 1853, Свияжск, Свияжский уезд, Казанская губерния, по указу консистории поступает послушницей в Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь.
ordenación mormona: 16 septiembre 1854, Свияжск, Свияжский уезд, Казанская губерния, облечена в рясофор
ordenación mormona: 27 noviembre 1860, Свияжск, Свияжский уезд, Казанская губерния, постригается в монашество под духовным именем Эсфирь
defunción: 1893, Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь, Свияжск, Свияжский уезд, Казанская губерния
entierro: монастырский некрополь, Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь, Свияжск, Свияжский уезд, Казанская губерния
estudios: 1824, Санкт-Петербург, Российская империя, окончила Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт), выпуск 17
matrimonio: ♂ Платон Иванович Киселевский , Казань, Казанська губернія, Російська імперія
defunción: 1886, имение Малые Ширданы, Свияжский уезд, Казанская губерния, Российская империя
entierro: в ограде главной церкви Свияжского мужского монастыря, Свияжск, Российская империя
estudios: 1833, Санкт-Петербург, окончила Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт), выпуск 20
matrimonio: ♂ Василий Николаевич Чемезов , Санкт-Петербург
defunción: 5 marzo 1831, Наумовка, Белгородский уезд, Белгородская губерния, Российская империя
estudios: 1816, Москва, Московская губерния, Российская империя, Воспитывался в Московском Университетском Благородном Пансионе.
ocupación laboral: 1824 hasta 1827, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, служил в Кабинете Е.И.В., затем в Канцелярии статс-секретаря.
hecho 1: 1833, Казань, Казанская губерния, Российская империя, издал пьесу под заглавием "Андрей Бичев, или смешны мне люди".
matrimonio: ♀ Варвара Николаевна Мандрыка (Перцова) , Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, или 1831
ocupación laboral: 1836, [[коллежский асессор]]
ocupación laboral: 1845, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, правитель Канцелярии Департамента хозяйственных дел Главного Управления путей сообщения и публичных зданий
ocupación laboral: 1847, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, [[надворный советник]] в отставке
ocupación laboral: 1847 hasta 1854, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, редактор "Журнала общеполезных сведений"
hecho 2: 1849, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, издал "Общенародный курс механики"
defunción: 12 julio 1873, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, покончил жизнь самоубийством (принял яд)