Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Juana Josefa De Jesus Mora Monge
De Rodovid ES
Persona:629049
Linaje (al nacer) | Mora Salado |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Juana Josefa De Jesus Mora Monge |
Padres
♂ Frutos Mora Castillo [Mora Salado] ♀ Juana Josefa De Jesus Monge Mendes [Monge] b. 1 junio 1831 |
Acontecimientos
nace:: ♀ Ana María Guardia Mora [Guardia]
matrimonio: ♂ Carlos Guardia Barrios [Guardia]
Desde los abuelos hasta los nietos
Abuelos
♂ Joaquín Mora Fernández
nacimiento: 16 enero 1786, San José, Costa Rica
título: 1 marzo 1837 a 17 abril 1837, Jefe de Estado de Costa Rica, 6º
defunción: 26 octubre 1862, San José, Costa Rica
título: 1 marzo 1837 a 17 abril 1837, Jefe de Estado de Costa Rica, 6º
defunción: 26 octubre 1862, San José, Costa Rica
Abuelos
Padres
♂ Jose Camilo de Jesus Mora Castillo
bautismo cristiano: 12 febrero 1832, El Carmen, San José, San José, Costa Rica
Padres
== 3 ==
== 3 ==
Hijos
♂ José Maria Vicente Esteban Rafael de Jesús Calderón Muñoz
nacimiento: 24 octubre 1869, San José, Costa Rica
bautismo cristiano: 24 octubre 1869, El Carmen, San José, San José, Costa Rica, Padrino: Juan Quesada Madrina: Francisca Mora
matrimonio: ♀ Ana María Guardia Mora , Alajuela, Alajuela, Costa Rica
título: 1917 hasta 1919, San José, Costa Rica, Presidente del Poder Legislativo de Costa Rica
título: 1931 hasta 1932, San José, Costa Rica, Presidente del Poder Legislativo de Costa Rica
hecho 1: 25 enero 1943 hasta 4 febrero 1943, San José, Costa Rica, Ejérce en forma interina la Presidencia de la República de Costa Rica
título: 4 junio 1943, San José, Costa Rica, Benemérito de la Patria, Costa Rica
defunción: 15 junio 1943, San José, Costa Rica
bautismo cristiano: 24 octubre 1869, El Carmen, San José, San José, Costa Rica, Padrino: Juan Quesada Madrina: Francisca Mora
matrimonio: ♀ Ana María Guardia Mora , Alajuela, Alajuela, Costa Rica
título: 1917 hasta 1919, San José, Costa Rica, Presidente del Poder Legislativo de Costa Rica
título: 1931 hasta 1932, San José, Costa Rica, Presidente del Poder Legislativo de Costa Rica
hecho 1: 25 enero 1943 hasta 4 febrero 1943, San José, Costa Rica, Ejérce en forma interina la Presidencia de la República de Costa Rica
título: 4 junio 1943, San José, Costa Rica, Benemérito de la Patria, Costa Rica
defunción: 15 junio 1943, San José, Costa Rica
Hijos
Nietos
♀ Yvonne Clays Spoelders
nacimiento: 3 junio 1906, Amberes, Bélgica
matrimonio: ♂ Rafael Angel Calderón Guardia , Amberes, Bélgica
defunción: 11 febrero 1994, San José, Costa Rica
matrimonio: ♂ Rafael Angel Calderón Guardia , Amberes, Bélgica
defunción: 11 febrero 1994, San José, Costa Rica
♀ María del Rosario Fournier Mora
matrimonio: ♂ Rafael Angel Calderón Guardia
bautismo cristiano: 9 marzo 1919, San José, Costa Rica
defunción: 1999
bautismo cristiano: 9 marzo 1919, San José, Costa Rica
defunción: 1999
Nietos