Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Khedija Sakkat n. 3 diciembre 1940 d. 12 mayo 1996
De Rodovid ES
Persona:810050
Linaje (al nacer) | Sakkat |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Khedija Sakkat |
Padres
♂ Tahar Sakkat [Sakkat] n. 10 abril 1911 d. 13 agosto 1974 |
Acontecimientos
3 diciembre 1940 nacimiento: Tunis
matrimonio: ♂ Hamadi Ben Youssef [Ben Youssef] n. 20 mayo 1925 d. 17 octubre 1990
16 septiembre 1961 nace:: Tunis, ♂ Mustapha Ben Youssef [Ben Youssef] n. 16 septiembre 1961
21 febrero 1963 nace:: Tunis, ♀ Amel Ben Youssef [Ben Youssef] n. 21 febrero 1963
23 mayo 1969 nace:: Tunis, ♂ Fakhri Ben Youssef [Ben Youssef] n. 23 mayo 1969
12 mayo 1996 defunción: Tunis
Desde los abuelos hasta los nietos
Abuelos
♂ Tahar Ben Ammar
nacimiento: 1889, Tunis
ocupación laboral: Propriétaire terrien
matrimonio: ♀ Zakia Ben Ayed
condición social: 1954, Tunis, Premier Ministre de Lamine Bey
condición social: 1955, Tunis, deuxième gouvernement Ben Ammar
otros: 1955, Tunis, signature des protocoles de l'autonomie interne tunisienne
otros: 1956, Signature par Tahar Ben Ammar du protocole d'accord pour l'indépendance de la Tunisie
defunción: 1985
ocupación laboral: Propriétaire terrien
matrimonio: ♀ Zakia Ben Ayed
condición social: 1954, Tunis, Premier Ministre de Lamine Bey
condición social: 1955, Tunis, deuxième gouvernement Ben Ammar
otros: 1955, Tunis, signature des protocoles de l'autonomie interne tunisienne
otros: 1956, Signature par Tahar Ben Ammar du protocole d'accord pour l'indépendance de la Tunisie
defunción: 1985
♂ Hattab Ben Ammar
nacimiento: 1885, Tunis
matrimonio: ♀ Fatma Ben Othman
entierro: septiembre 1967, Cimetière du Djellaz
defunción: 24 septiembre 1967, Hammam Lif
matrimonio: ♀ Fatma Ben Othman
entierro: septiembre 1967, Cimetière du Djellaz
defunción: 24 septiembre 1967, Hammam Lif
♀ Kmar Ben Ammar
nacimiento: 1893, Tunis
matrimonio: ♂ Mustapha Saheb Ettabaa
entierro: noviembre 1982, Cimetière du Djellaz
defunción: 8 noviembre 1982, La Goulette
matrimonio: ♂ Mustapha Saheb Ettabaa
entierro: noviembre 1982, Cimetière du Djellaz
defunción: 8 noviembre 1982, La Goulette
♀ Hannouna Ben Ammar (Dite Henani)
nacimiento: 1883
matrimonio: ♂ Chedly Okbi
defunción: febrero 1937, Nabeul
entierro: Cimetière du Djellaz
matrimonio: ♂ Chedly Okbi
defunción: febrero 1937, Nabeul
entierro: Cimetière du Djellaz
♀ Maherzia Ben Ammar
nacimiento: 1887, Tunis
matrimonio: ♂ Mohamed Tahar Bouderbala
matrimonio: ♂ Abdelaziz Bouderbala , Tunis
entierro: octubre 1966, Cimetière du Djellaz
defunción: 29 octubre 1966, Tunis
matrimonio: ♂ Mohamed Tahar Bouderbala
matrimonio: ♂ Abdelaziz Bouderbala , Tunis
entierro: octubre 1966, Cimetière du Djellaz
defunción: 29 octubre 1966, Tunis
♂ Abdelaziz Baccouche
nacimiento: 1870
condición social: interprète au premier ministère
matrimonio: ♀ Baya Farhat
defunción: 1948
condición social: interprète au premier ministère
matrimonio: ♀ Baya Farhat
defunción: 1948
♂ Mohammad Salah Baccouche
matrimonio: ♀ Fatma Ben Arous
matrimonio: ♀ Lilia Ben Ayed
condición social: caïd gouverneur
condición social: président de l'administration des Habous
matrimonio: ♀ Lilia Ben Ayed
condición social: caïd gouverneur
condición social: président de l'administration des Habous
♂ Abdesselam Baccouche
nacimiento: 1871, Tunis
condición social: Poète et linguiste
matrimonio: ♀ Hallouma Bey
defunción: 1946, La Marsa
condición social: Poète et linguiste
matrimonio: ♀ Hallouma Bey
defunción: 1946, La Marsa
♂ Slah Eddin Baccouche
nacimiento: 1883, Tunis
condición social: hasta, Caid gouverneur
condición social: Khalifat
matrimonio: ♀ Amina Ben Ayed
condición social: 1943 hasta 1947, Grand Vizir de Tunis (Tunisie)
condición social: 1952 hasta 1954, Grand Vizir de Tunis (Tunisie)
defunción: 1959
condición social: hasta, Caid gouverneur
condición social: Khalifat
matrimonio: ♀ Amina Ben Ayed
condición social: 1943 hasta 1947, Grand Vizir de Tunis (Tunisie)
condición social: 1952 hasta 1954, Grand Vizir de Tunis (Tunisie)
defunción: 1959
♂ Omar Baccouche
nacimiento: 1869, Tunis
condición social: Conseiller Municipal
Gérant des biens du Baron Radolphe D'Erlanger
ocupación laboral: Propriétaire terrien
defunción: 1932
condición social: Conseiller Municipal
Gérant des biens du Baron Radolphe D'Erlanger
ocupación laboral: Propriétaire terrien
defunción: 1932
Abuelos
Padres
Padres
== 3 ==
== 3 ==
Hijos
Hijos
Nietos
Nietos